Entreprise : GAEC DES TROIS VILLES - SIREN 404 181 802
Identité
Dénomination
GAEC DES TROIS VILLES
SIREN (siège)
404 181 802
Date d'immatriculation au RNE
18/03/1996
Début d’activité
01/02/1996
Date de fin de la personne morale
17/03/2046
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Activité agricole
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
169176 EUR
Adresse du siège
8 LA VILLE GARNIER 22120 POMMERET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERNION PAUL-LOUIS , PIERRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Pommeret
Nom, Prénom(s)
RAULT DENIS , MARCEL , MARIE-JOSEPH
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Pommeret
Nom, Prénom(s)
RENAULT YVONNICK , FRANCIS , PIERRE , LOUIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Pommeret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1996
Siret
40418180200020
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Activité agricole
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
8 LA VILLE GARNIER
22120 , POMMERET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1996
Siret
40418180200012
Code APE
013Z
Adresse
LA VILLE HALERE
22120 , POMMERET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1682
Date d'ajout
14/05/2002
Description
FIN DES FONCTIONS DE CO-GERANT DE MR JEAN GUERNION (RETRAITE). REDUCTION DU CAPITAL PORTE DE 126 464 EUROS A 112 784 EUROS. Date d'effet : 31/12/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2644
Date d'ajout
30/09/1999
Description
REDUCTION DU CAPITAL PORTE A 459 642,19 FRS PUIS CONVERTI EN EUROS SOIT 70072 EUROS. NOMINATION DE MR RAULT (DENIS) EN QUALITE DE CO-GERANT. AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE A 126 464 EUROS. MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE : NOUVELLE DENOMINATION : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DES TROIS VILLES ANCIENNE DENOMINATION : GAEC DE LA VILLE HALERE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE POMMERET 22120, LA VILLE HALERE A POMMERET 22120, LA VILLE GARNIER Date d'effet : 01/04/1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
AGREMENT EN DATE DU 19.12.1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).