Entreprise : GL GESTION & INVESTISSEMENTS - SIREN 404 167 165
Identité
Dénomination
GL GESTION & INVESTISSEMENTS
SIREN (siège)
404 167 165
Date d'immatriculation au RNE
04/03/1996
Date de fin de la personne morale
03/03/2021
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
124 AV PAUL NARDAL 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARDET CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Cannes
Nom, Prénom(s)
ALGER GUY , HONORE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Riviere Salee
Nom, Prénom(s)
LEOPOLDIE JEAN , GEORGES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Schoelcher
Nom, Prénom(s)
GRABIN CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Fort-De-France
Nom, Prénom(s)
BARDET FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Boulogne Billancourt CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1996
Siret
40416716500012
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
HOLDING DE GESTION
Adresse
124 AV 124 rue Paul Nardal
97200 , Fort-De-France - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
17/05/2022
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d’office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6153
Date d'ajout
19/12/2002
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général CESSATION DES PAIEMENTS : 12/04/2002 JUGE COMMISSAIRE : MR MARIUS MARTIAL ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : ME FRANCK MICHEL REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME MICHEL BES A COMPTER DU 17/12/2002
Numéro d'observation
2115
Date d'ajout
16/05/2002
Description
Dissolution anticipée de la société LE PDT CONSEIL D'ADMINISTRATION DEVIENT LIQUIDATEUR : MR LEOPOLDIE JEAN G. A COMPTER DU 29/10/2001
Numéro d'observation
4972
Date d'ajout
29/11/2001
Description
Modification autre CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT : MR BARDET PATRICK ENTRANT : MR BARDET FREDERIC A COMPTER DU
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).