Entreprise : D'LOCHO - SIREN 403 936 032
Identité
Dénomination
D'LOCHO
SIREN (siège)
403 936 032
Date d'immatriculation au RNE
06/02/1996
Début d’activité
01/01/1996
Date de fin de la personne morale
05/02/2095
Date de clôture
30/04
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Production, exploitation et distribution d'eau chaude, sanitaire solaire Achat et commercialisation sous toutes ses formes d'appareils et d'installations de chaufe-eau solaires
Code APE
3530Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
ZAC DE MOUDONG SUD 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE ENTRE DEUX MERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIDAULT DES CHAUMES NICOLAS , LOUIS , MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Petit-Bourg
Dénomination
BM&A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
40393603200040
Code APE
3530Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Production, exploitation et distribution d'eau chaude, sanitaire solaire Achat et commercialisation sous toutes ses formes d'appareils et d'installations de chaufe-eau solaires
Adresse
ZAC DE MOUDONG SUD
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE ENTRE DEUX MERS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
40393603200016
Code APE
403Z
Adresse
RUE JOSEPH CUGNOT
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT 24 ANGLE AV HOUELBOURG
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/05/2002
Siret
40393603200032
Code APE
3530Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Activité principale
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Adresse
RUE FERDINAND FOREST
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1996
Siret
40393603200024
Code APE
3530Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Production, exploitation et distribution d'eau chaude
Adresse
ACAJOU
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE DE CALIFORNIE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7545
Date d'ajout
26/11/2018
Description
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, A COMPTER DU 26-11-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2090
Date d'ajout
27/04/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/10/2017 :Partant : JYPEX (SARL) représentée par BIDAULT DES CHAUMES Jean-Pierre, Marie, PrésidentNouveau : BIDAULT DES CHAUMES Nicolas, Louis, Marie, PrésidentAnn lég : Nouvelles Semaine en date du 10/11/2017
Numéro d'observation
2504
Date d'ajout
12/05/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/02/2016 :Partant : BIDAULT DES CHAUMES Jean Pierre Marie, PrésidentNouveau : JYPEX (SARL) représentée par BIDAULT DES CHAUMES Jean-Pierre, Marie, PrésidentJAL : Nouvelles Semaine en date du 26/02/2016
Numéro d'observation
2283
Date d'ajout
29/04/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/10/2014 :Partant : SOCIETE CARIBEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT représentée par LEVALOIS Dominique, Commissaire aux comptes suppléantNouveau : KPMG AUDIT DFA (SAS), Commissaire aux comptes suppléantJAL : LES NOUVELLES SEMAINE en date du 15/01/2016
Numéro d'observation
6123
Date d'ajout
19/11/2015
Description
Transfert du siège social à compter du 02/07/2015 :Ancienne adresse : Rue Ferdinand Forest - ZI de Jarry 97122 Baie MahaultNouvelle adresse siège & principal : ZAC de Moudong Sud - Immeuble Entre Deux Mers 97122 Baie-Mahault
Numéro d'observation
3185
Date d'ajout
05/06/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/04/2015 :Partant : MEZIERE Andres, Michel, Directeur général déléguéJournal d'annonces légales : Nouvelles semaine du 01 mai 2015
Numéro d'observation
4514
Date d'ajout
10/09/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/04/2012 : Nouveau : MEZIERE Andres, Michel, Directeur général délégué
Numéro d'observation
642
Date d'ajout
23/02/2011
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 30/12/2010 Ancienne : 31/12 Nouvelle : 30/04
Numéro d'observation
1857
Date d'ajout
06/05/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/02/2010 : Partant : BAUCHET Emmanuel Olivier, Président Nouveau : BIDAULT DES CHAUMES Jean Pierre Marie, Président
Numéro d'observation
3905
Date d'ajout
22/09/2008
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 385 000 / NOUVEAU CAPITAL : 40 000 EUROS / RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTESDate d'effet : 17/06/2008
Numéro d'observation
1324
Date d'ajout
10/04/2008
Description
Changement de présidentPRESIDENT PARTANT : BIDAULT DES CHAUMES JEAN PIERRE / NOUVEAU PRESIDENT : BAUCHET EMMANUELDate d'effet : 12/02/2008
Numéro d'observation
6137
Date d'ajout
08/12/2005
Description
Modification autreDECLARATION DE CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL // PV AGE DU 27/10/05Date d'effet : 27/10/2005
Numéro d'observation
5456
Date d'ajout
03/12/2003
Description
Modification autreANCIENNE FORME SA, NVLLE FORME SASADS PARTANTS / BIDAULT DES CHAUMES,BLANDIN BRUNO,BLANDIN CLAUDE,GIORDANO JACQUES,BLANDIN PATRICK FRANSOIS,MR BIDAULT DES CHAUMES ANCIENNEMENT PDG EST DEVENU PRESIDENTDate d'effet : 30/06/2003
Numéro d'observation
4389
Date d'ajout
15/10/2002
Description
Modification autreANCIENNE ADRESSE SIEGE & ETS PRINC : 24 ANGLE RUE J. CUGNOT ET AVENUE DE HOUELBOURG ZI DE JARRY 97122 BAIE MAHAULT NOUVELLE ADRESSE SIEGE & ETS PRINC : ZI DE JARRY RUE FERDINAND FOREST 97122 BAIE MAHAULT A COMPTER DU 25 05 02 PRESID CONS D'ADMINISTR : MR BIDAULT DES CHAUMES JEAN PIERRE MARIE MODIFIE PAR PRESID DIRECT GENERAL A COMPTER DU 10 04 01 PV CA DU 25 05 02 - EXTR PV CA 10 04 02 - EXTR PV AGOA & E 25 05 02
Numéro d'observation
938
Date d'ajout
06/03/2001
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL: 5.000.000 FRS NOUVEAU CAPITAL: 385.000 EUROS A COMPTER DU 13.12.2000
Numéro d'observation
2556
Date d'ajout
10/08/1998
Description
Modification autreADS PARTANT : MR HUYGHES-DESPOINTES PHILIPPE ANDRE MARIE LOUIS ADS NOUVEAU : MR BLANDIN PATRICK FRANCOIS A CPTER DU 10 06 98
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).