Entreprise : EARL LA HAIE BONNEAU - SIREN 403 886 039
Identité
Dénomination
EARL LA HAIE BONNEAU
SIREN (siège)
403 886 039
Date d'immatriculation au RNE
26/02/1996
Début d’activité
01/01/1996
Date de fin de la personne morale
25/02/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
Bovins mixtes
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
120000 EUR
Adresse du siège
LA HAIE BONNEAU 79700 ST PIERRE DES ECHAUBROGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEVANNE CHRISTOPHE , MARIE , MICHEL
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Echaubrognes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
40388603900011
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Bovins mixtes
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA HAIE BONNEAU
79700 , ST PIERRE DES ECHAUBROGNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 800 000.00 FRF nouveau montant : 121 959.21 EUR
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
12/05/1999
Description
: --- RETRAIT DE MR GERARD DEVANNE EN QUALITE D'ASSOCIE GERANT AU 30/04/99 NOMINATION DE MR CHRISTOPHE DEVANNE EN QUALITE DE GERANT DATE D'EFFET :01/05/99 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES :LE COURRIER DE L'OUEST DU 29/04/99
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
06/02/1997
Description
: --- AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE DE 50.000 F A 800.000 F DATE D'EFFET :31/12/96 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES :LE COURRIER DE L'OUEST DU 27.01.97
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/02/1996
Description
Historique des observations depuis le 26/02/1996 : --- Publicité au Journal : AGRI 79 --- Parution au Journal le 08/02/1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).