Entreprise : CUMA DES VALLONS - SIREN 403 857 444
Identité
Dénomination
CUMA DES VALLONS
SIREN (siège)
403 857 444
Date d'immatriculation au RNE
14/02/1996
Début d’activité
17/01/1996
Date de fin de la personne morale
13/02/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Prestation de services
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
1 EUR
Adresse du siège
LA BOUDINIERE 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Le fief Sauvin
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALIER JEAN-YVES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
COULON CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
GALLARD MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
HUMEAU SERGE
Qualité
Autre, Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
MARY DOMINIQUE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
MOREAU DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
POIRIER JEAN-MARC
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
SECHER GEORGES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/01/1996
Siret
40385744400018
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Prestation de services
Autres Activités
Prestation de services
Adresse
LA BOUDINIERE
49110 , MONTREVAULT-SUR-EVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Le fief Sauvin
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
13138
Date d'ajout
08/12/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/04/2009 : Partant : MARY Dominique, Président Nouveau : HUMEAU Serge, Président membre Nouveau : MARY Dominique, Vice-Président membre Nouveau : GALLARD Michel, Trésorier adjoint membre Nouveau : MOREAU Didier, Secrétaire membre Nouveau : SECHER Georges, Membre Nouveau : CHEVALIER Jean-Yves, Membre Nouveau : POIRIER Jean-Marc, Membre Modifié : COULON Christian, Trésorier membre
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).