Entreprise : SOC CAUTION MUT FONCTIONN & ASSIM NORD - SIREN 403 856 768
Identité
(Entreprise radiée le 11/07/2011)
Dénomination
SOC CAUTION MUT FONCTIONN & ASSIM NORD
Sigle
ACEF NORD
SIREN (siège)
403 856 768
Date d'immatriculation au RNE
16/02/1996
Date de fin de la personne morale
15/02/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Adresse du siège
847 AV DE LA REPUBLIQUE 59700 MARCQ-EN-BAROEUL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MALLET JOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Lambersart
Nom, Prénom(s)
MCLARTY MALCOLM
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Nom, Prénom(s)
EECKMAN BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Dunkerque
Nom, Prénom(s)
VITEL DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Wavrin
Nom, Prénom(s)
LAISNE MYRIAM
Nom d'usage
VAUDET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
VANBERSELAERT PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Wambrechies
Nom, Prénom(s)
LECHRIST SYLVIE
Nom d'usage
GARREAU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
BOUTON JEAN , MICHEL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Abbeville
Nom, Prénom(s)
FIEMS JEAN , JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
PICAVEZ ISABELLE
Nom d'usage
HUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Valenciennes
Nom, Prénom(s)
BENOIT JEAN-MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Arras
Nom, Prénom(s)
BEUSCART HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Tourcoing
Dénomination
KPMG
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
BANQUE POPULAIRE DU NORD
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2011
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/12/1995
Siret
40385676800011
Code APE
6512Z - Autres assurances
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Avals cautions
Adresse
847 AV 847 avenue de la République
59700 , Marcq-en-Baroeul - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
11/07/2011
Description
Radiation : Fusion-Absorption par la SOCIETE DE CA UTION MUTUELLE DU NORD-SOCAMI NORD 847 Av de la Ré publique 59700 MARCQ EN BAROEUL (463500785 RCS ROU BAIX-TOURCOING) en date du 15/6/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/02/1996
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE NORD PAS DE CALAIS DU 20/1/1996 CAPITAL VARIABLE. MONTA NT MINIMUM : 200300F
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 15/06/2011. - Sort du fonds: Apport fusion.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).