Entreprise : MAXIMATOR - SIREN 403 776 230
Identité
Dénomination
MAXIMATOR
SIREN (siège)
403 776 230
Date d'immatriculation au RNE
06/05/2013
Début d’activité
15/02/1996
Date de fin de la personne morale
05/05/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Gestion directe et indirecte d'organisme de placement collectif de valeurs mobilières. Gestion déléguée deportefeuilles et de participations. Fourniture de tous services non réglementés associés aux opérations d'investissement.
Code APE
2812Z - Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
17 RUE PARMENTIER 60290 RANTIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TORNIER ALAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Geneve
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/02/1996
Siret
40377623000035
Code APE
2812Z - Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques
Adresse
17 RUE PARMENTIER
60290 , RANTIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
40377623000027
Code APE
282C
Adresse
340 RUE DE L’EYGALA
38430 , MOIRANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/06/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2017
Siret
40377623000019
Code APE
282A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Gestion directe et indirecte d'organisme de placement collectif de valeurs mobilières. Gestion déléguée deportefeuilles et de participations. Fourniture de tous services non réglementés associés aux opérations d'investissement.
Adresse
RUE ROLAND VACHETTE
60180 , NOGENT-SUR-OISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
45
Date d'ajout
15/07/2020
Description
La société est unipersonnelle à compter du 07/02/2019.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
39
Date d'ajout
24/10/2018
Description
Changement date d'exercice social : ancienne date 30/09, à compter du 17/09/2018
Numéro d'observation
F17/014536
Date d'ajout
13/10/2017
Description
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 18 Rue Robespierre 62217 BEAURAINS (Greffe du Tribunal de Commerce de Arras) Nouveau siège social : 296 Rue Doyen Gosse 38330 SAINT-ISMIER à compter du 01/09/2017
Numéro d'observation
F17/014536
Date d'ajout
13/10/2017
Description
Transfert du principal établissement au 296 Rue Doyen Gosse 38330 SAINT-ISMIER à compter du 01/09/2017
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
10/08/2017
Description
Changement de dénomination. Ancienne dénomination : AUTOCLAVE MAXITECH nouvelle dénomination MAXIMATOR, à compter du 18/07/2017
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
15/04/2015
Description
Cette société déjà constituée sous la forme Société Anonyme (SA) se transforme en Société par Actions Simplifiée (SAS) à compter du 12-03-2015
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
04/12/2013
Description
Le fonds de commerce de négoce de disques de rupture donné en location gérance à la SAS ETABLISSEMENTS SALVI (RCS MELUN 582.072.831) pour une durée de 3 ans, à compter du 1er Juillet 2013, renouvelable d'année en année à compter du 1er Juillet 2016, par tacite reconduction.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
08/07/2013
Description
Changement de dénomination. Ancienne dénomination : AUTOCLAVE FRANCE - nouvelle dénomination : AUTOCLAVE MAXITECH à dater du 29/04/2013
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
08/07/2013
Description
A compter du 29/04/2013, fusion-absorption de la société MAXITECNOLOGIE (RCS BEAUVAIS 424.642.619)
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/11/2002
Description
Historique : Constitution : dépôt greffe TC de SEN LIS Transfert siège social et Etablissement princi pal du Rue Roland Vachette 60180 NOGENT SUR OISE à RANTIGNY à compter du 28/06/2002. Mise en harmoni e des statuts avec la loi du 15 Mai 2001, dite NRE
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/11/2002
Description
Observations concernant l'établissement situé rue Parmentier 60290 Rantigny : Fonds de commerce de n égoce de disques de rupture donné en location géra nce à la SARL VANNES TUBES ET RACCORDS (RCS BEAUVA IS : 493 872 337) pour une durée de trois années e ntières et consécutives à compter du 1er juillet 2 010 renouvelable ensuite d'année en année par taci te reconduction.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).