Entreprise : CUMA DU LITTORAL - SIREN 403 750 730
Identité
(Entreprise radiée le 31/08/2020)
Dénomination
CUMA DU LITTORAL
SIREN (siège)
403 750 730
Date d'immatriculation au RNE
07/05/1996
Date de fin de la personne morale
06/05/2095
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
360 RTE DES PLAINES 76860 QUIBERVILLE-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MONSIEUR SEBASTIEN SORTAMBOSC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRENET JEAN-FRANCOIS , YVES , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Quiberville
Nom, Prénom(s)
SORTAMBOSC SEBASTIEN , PASCAL , FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Quiberville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/12/1995
Siret
40375073000018
Code APE
0162Z - Activités de soutien à la production animale
Activité principale
Activités de soutien à la production animale
Adresse
HAM DE FLAINVILLE
76740 , LE BOURG-DUN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR LEVASEUR PHILIPPE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/07/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/12/1995
Siret
40375073000026
Code APE
0162Z - Activités de soutien à la production animale
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Travaux à façon et prestations de services
Adresse
360 RTE 360 route des Plaines
76860 , Quiberville - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Chez Monsieur Sébastien Sortambosc
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2595
Date d'ajout
31/08/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 12/07/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
192
Date d'ajout
22/01/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 10/11/2017 Liquidateur : SORTAMBOSC Sébastien, Pascal, FrançoisGRENET Jean-François, Yves, Marie (ancien président) Liquidateur : GRENET Jean-François, Yves, Marie (ancien trésorier) Le siège de la liquidation est fixé à : 360 route des Plaines - Chez Monsieur Sébastien Sortambosc 76860 Quiberville (adresse du siège) Journal d'annonces légales : L'Union Agricole en date du 16/11/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).