Entreprise : SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES - SIREN 403 704 786
Identité
Dénomination
SOCIETE FRANCAISE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES
SIREN (siège)
403 704 786
Date d'immatriculation au RNE
02/02/1996
Début d’activité
26/01/1996
Date de fin de la personne morale
01/02/2046
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
LA PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES DE PRODUCTION OU D'EXPLOITATION
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
21343 EUR
Adresse du siège
6 RUE LALO 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LADAME MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/01/1996
Siret
40370478600033
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
LA PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES DE PRODUCTION OU D'EXPLOITATION
Autres Activités
LA PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES DE PRODUCTION OU D'EXPLOITATION
Adresse
6 RUE LALO
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/01/1996
Siret
40370478600017
Code APE
741J
Adresse
65 RUE DU ROCHER
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/03/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/09/1996
Siret
40370478600025
Code APE
741J
Adresse
87 RUE DU GOUVERNEUR GENERAL EBOUE
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
87-89
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14017
Date d'ajout
19/06/2003
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14020
Date d'ajout
19/06/2003
Description
La société a par décision du 17/03/2003 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 17/03/2003
Numéro d'observation
14021
Date d'ajout
17/03/2003
Description
Cette société est une E.U.R.L
Numéro d'observation
36563
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).