Entreprise : GAEC DE LA GALAGE - SIREN 403 690 241
Identité
Dénomination
GAEC DE LA GALAGE
SIREN (siège)
403 690 241
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1996
Début d’activité
01/01/1996
Date de fin de la personne morale
28/01/2035
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
Polyculture.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
55080 EUR
Adresse du siège
LES MATALS 09120 SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERGE THIERRY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Verniolle
Nom, Prénom(s)
VERGE JEAN-NOEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Saint-Félix-de-Rieutord
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
40369024100027
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Polyculture.
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LES MATALS
09120 , SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
40369024100019
Code APE
011A
Adresse
17 RUE CARABIN
09340 , VERNIOLLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/01/1996
Description
Historique des observations RCS : PUBLICATION CONSTITUTION : TERRES D'ARIEGE A COMPTER DU 01.02.96, AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 90 000 F A 360 000 F ANNONCE LEGALE : TERRES D'ARIEGE DU 23.02.96 Mention du 08/04/2002 : AUGMENTATION DE CAPITAL A compter du : 01/01/2002 Ancien : 54.881,65 EUR Nouveau : 55.080 EUR TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET Ppal ETABLISSEMENT A compter du : 01/01/2002 Siège Social et principal établissement transférés de : 17 RUE CARABIN 09340 VERNIOLLE à : LES MATALS 09120 ST FELIX DE RIEUTORD Annonce légale : TERRES D'ARIEGE DU 29/03/2002
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).