Entreprise : SCOP GRAND ANSE DE MARIE GALANTE - SIREN 403 666 241
Identité
Dénomination
SCOP GRAND ANSE DE MARIE GALANTE
SIREN (siège)
403 666 241
Date d'immatriculation au RNE
15/01/1996
Début d’activité
08/11/1995
Date de fin de la personne morale
14/01/2095
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Activités principales de l’objet social
FABRICATION DE SUCRE PRODUCTION D'ALCOOL ETHYLIQUE DE FERMENTATION REPARATION DE MATERIEL AGRICOLE
Code APE
1081Z - Fabrication de sucre
Capital minimum
19132.35 EUR
Adresse du siège
HAM SECTION GRAND ANSE 97112 GRAND-BOURG FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
USINE GRAND ANSE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ADIGE LEON , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
Saint-Louis
Nom, Prénom(s)
AUBATIN ANASTHASIE
Nom d'usage
PHANOR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Grand-Bourg
Nom, Prénom(s)
CARABIN JOSEPH , LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Grand-Bourg
Nom, Prénom(s)
FABULAS SERGE , LAURENT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
Saint-Louis
Nom, Prénom(s)
FALLA JOCELYN , ARMAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Saint-Louis
Nom, Prénom(s)
JERMIDI THOMAS , GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Grand-Bourg
Nom, Prénom(s)
JOVIAL MARCELINE , VIVIANE
Nom d'usage
PIQUEUR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Grand-Bourg
Nom, Prénom(s)
LAMPECINADO LUDGER , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Capesterre Marie Galante
Nom, Prénom(s)
LAUTRIC ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Nom, Prénom(s)
MELASSE CREPIN , EVARISTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Grand-Bourg
Nom, Prénom(s)
MORVAN CLAUDE , HUGUES , IGNACE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Nom, Prénom(s)
OSSEUX MARCEL , AUGUSTIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Grand-Bourg
Nom, Prénom(s)
RAMBLIN ROLLAND
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Abymes
Nom, Prénom(s)
VALERY LUCIEN , RIGOBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Saint-Louis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/11/1995
Siret
40366624100019
Code APE
1081Z - Fabrication de sucre
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
FABRICATION DE SUCRE PRODUCTION D'ALCOOL ETHYLIQUE DE FERMENTATION REPARATION DE MATERIEL AGRICOLE
Adresse
HAM SECTION GRAND ANSE
97112 , GRAND-BOURG - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
USINE GRAND ANSE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 125 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 19 132.35 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).