Entreprise : SC LES TROIS SAUTETS - SIREN 403 581 861
Identité
(Entreprise radiée le 03/05/2022)
Dénomination
SC LES TROIS SAUTETS
SIREN (siège)
403 581 861
Date d'immatriculation au RNE
24/01/1996
Date de fin de la personne morale
23/01/2095
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
3416 CHE DE LA PLAINE 13590 MEYREUIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MIEGEVILLE HERVE , ROMAIN , JEAN-LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
MEYREUIL
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/10/1995
Siret
40358186100016
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
GESTION D'UN PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES, PLACEMENTS, PRISES DE PARTICIPATIONS
Adresse
3416 CHE 3416 CHE. DE LA PLAINE
13590 , MEYREUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17713
Date d'ajout
03/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Aix-en-Provence le 03/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18193
Date d'ajout
22/06/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).