Entreprise : DISTRIBUTION SERVICES - SIREN 403 558 786
Identité
Dénomination
DISTRIBUTION SERVICES
SIREN (siège)
403 558 786
Date d'immatriculation au RNE
07/02/1996
Début d’activité
02/01/1996
Date de fin de la personne morale
06/02/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
L'exploitation de stations services toutes activités connexes et complémentaires l'exploitation l'acquisition la vente la vente de pains alimentation tabacs journaux
Code APE
4730Z - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Capital social
145068 EUR
Adresse du siège
73 RTE DE LA LIGNE PARADIS 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI N°2
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AKBARALY FIDAHOUSSEN , GOULAMRAZA , PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Saint-Joseph
Nom, Prénom(s)
PREMY LAETITIA , SHAMILA , KHATOUNE
Nom d'usage
AKBARALY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Saint-Joseph
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/1996
Siret
40355878600014
Code APE
4730Z - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'exploitation de stations services toutes activités connexes et complémentaires l'exploitation l'acquisition la vente la vente de pains alimentation tabacs journaux
Adresse
73 RTE DE LA LIGNE PARADIS
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI N°2
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3092
Date d'ajout
27/07/2015
Description
par jugement EN DATE DU 07/07/2015, LE TRIBUNAL mixte de commerce DE SAINT PIERRE A : - mis fin à la période d'observation - PRONONCE L' Adoption du plan de redressement POUR UNE DUREE DE 10 ans, - A DESIGNE SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
392
Date d'ajout
10/02/2015
Description
par jugement EN DATE DU 27/01/2015, LE TRIBUNAL mixte de commerce DE SAINT PIERRE A ORDONNE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 mois
Numéro d'observation
4405
Date d'ajout
23/12/2014
Description
Augmentation de capital à compter du 05/08/2014 Ancienne mention : Capital :42 000 Euros Nouvelle mention: capital: 145 068 Euros
Numéro d'observation
3369
Date d'ajout
22/10/2014
Description
Par jugement en date du 14/10/2014 le tribunal mixte de commerce de ST PIERRE a autorisé la poursuite d'activité de DISTRIBUTION SERVICES
Numéro d'observation
2962
Date d'ajout
02/10/2014
Description
EN DATE DU 19/08/2014, LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE - A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONTRE DISTRIBUTION SERVICES SOUS LE NUMERO 41014134 - A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE LEPINE Maud, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT VIDON Bruno, Administrateur : SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE - 5, Rue Marius et Ary Leblond - 97410 SAINT PIERRE, MANDATAIRE JUDICIAIRE : Maître Houssen BADAT - 41, Rue Sainte Marie - 97400 ST DENIS , -A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 mois ET A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS provisoirement au : 19/08/2014
Numéro d'observation
364
Date d'ajout
06/02/2013
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Assemblée générale du Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/10/2012
Numéro d'observation
313
Date d'ajout
24/01/2006
Description
Nomination d'un gérant Nomination de Mme PREMY épouse AKBARALY Laetitia, Shamila, Khatoune - 5 Rue Joseph Hubert - 97480 SAINT JOSEPH en qualité de gérante Nomination de M. VASRAM Raza, Aly, Roger - Butor - 4 Rue Jean Gabin - 97480 SAINT JOSEPH en qualité de gérant Date d'effet : 01/11/2005
Numéro d'observation
1628
Date d'ajout
18/09/2003
Description
Suivant Pv age du 16/03/2003 et à compter du même jour, - démission de messieurs Gonthier Édouard et Michel Marshall de leurs mandats de cogérants et nomination, en qualité de nouveau gérant, Mr. Albaraly Fidahoussen Goulamraza Patrick.
Numéro d'observation
1924
Date d'ajout
20/06/2001
Description
Augmentation du capital social ancienne mention : 270.000 FR nouvelle mention : 275.501,93 FR soit la somme de 42.000 euros à compter du 12/04/2001
Numéro d'observation
433
Date d'ajout
19/02/2001
Description
Suivant Pv AGO en date du 29/06/2000, Agumentation du capital social d'une somme de 170 000 FR pour le porter de 100 000 FR à la somme de 270 000 FR.
Numéro d'observation
932
Date d'ajout
16/03/1998
Description
Nomination de Monsieur Michel Marschall en qualité de co gérant à compter du 30/06/97
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).