Entreprise : ALEXANDRA - SIREN 403 534 936
Identité
Dénomination
ALEXANDRA
SIREN (siège)
403 534 936
Date d'immatriculation au RNE
18/01/1996
Début d’activité
01/06/2004
Date de fin de la personne morale
17/01/2046
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Activité principale
Elaboration distribution produits alimentaires vente vins alcools fruits légumes épicerie fine
Code APE
1013B - Charcuterie
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
1 RUE FRANCOIS LE CAMUS 27400 LOUVIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAZIN PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Bihorel
Nom, Prénom(s)
DUBORD VERONIQUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Auch
Nom, Prénom(s)
THOMAS CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Rouen
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/06/2004
Siret
40353493600030
Enseigne
LE GRENIER DES SAVEURS
Code APE
1013B - Charcuterie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Elaboration distribution produits alimentaires vente vins alcools fruits légumes épicerie fine
Adresse
19 RUE DU MATREY
27400 , LOUVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
40353493600022
Adresse
1 RUE FRANCOIS LE CAMUS
27400 , LOUVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/05/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1995
Siret
40353493600014
Code APE
551A
Adresse
7 RUE SAINT GERMAIN
27400 , LOUVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/09/2008
Description
- Date de dissolution : 17/04/2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
09/09/2008
Description
: La dissolution de la société a paru le 12.06.2008 dans le journal d'annonces légales suivant la Dépeche Adresse de correspondance pour la liquidation chez le liquidateur
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/10/1998
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 30/10/1998.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
18/01/1996
Description
Historique des observations depuis le 18/01/1996 : Journal publicateur : Eure Inter Mention du 23/06/2003 : ANCIENNE FORME JURIDIQUE : SARL NOUVELLE FORME JURIDIQUE : SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE A COMPTER DU 15.04.2003
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 01/12/1995.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).