Entreprise : LA GROSSE PIERRE - SIREN 403 359 243
Identité
Dénomination
LA GROSSE PIERRE
SIREN (siège)
403 359 243
Date d'immatriculation au RNE
15/01/1996
Date de fin de la personne morale
14/01/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agricole
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Qualité
Actif agricole
Capital social
230000 EUR
Adresse du siège
13 RTE DES ANES 24230 VELINES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALARY PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Saint Pierre d'Eyraud
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/03/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/1995
Siret
40335924300017
Code APE
0130Z - Reproduction de plantes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exploitation de tout domaine agricole et horticole
Adresse
13 RTE 13 Route des ânes
24230 , Vélines - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
970
Date d'ajout
11/03/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 11/03/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 11/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
970
Date d'ajout
11/03/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
54478
Date d'ajout
24/10/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bergerac rendue le 24/10/2018 nommant M. Paris P juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
38577
Date d'ajout
21/12/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de BERGERAC prononce en date du 18/12/2015 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2015J00149 , date de cessation des paiements le 18/12/2015 , désigne juge commissaire Mme N Toselli 24100 BERGERAC , liquidateur Pimouguet Leuret Et Devos-Bot 37 rue Pozzi 24100 BERGERAC , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. L'activité est maintenue jusqu'au 05/02/2016 .
Numéro d'observation
36440
Date d'ajout
28/07/2015
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 07/07/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).