Entreprise : SCI DU PEVELE - SIREN 403 357 874
Identité
Dénomination
SCI DU PEVELE
SIREN (siège)
403 357 874
Date d'immatriculation au RNE
09/10/2002
Début d’activité
28/09/1951
Date de fin de la personne morale
08/10/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, gestion, administration et disposition des biens.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
3 PL RICHEBE 59800 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELEPINE BRUNO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
CHATEAUNEUF GRASSE
Nom, Prénom(s)
DUPONT GENEVIEVE
Nom d'usage
DELEPINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1927
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
DUPONT DE DINECHIN ERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DUPONT DE DINECHIN ARNAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Feucherolles
Nom, Prénom(s)
DUPONT DE DINECHIN STEPHANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MASQUELIER GONZAGUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Ploemeur
Nom, Prénom(s)
MASQUELIER ISABELLE
Nom d'usage
DECREME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Menton
Nom, Prénom(s)
MASQUELIER MANUELA
Nom d'usage
BOUCHER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
MASQUELIER RAPHAEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MASQUELIER THIERY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PALLUAT DE BESSET OMBELINE
Nom d'usage
CHARDIGNY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/09/1951
Siret
40335787400029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, gestion, administration et disposition des biens.
Autres Activités
Propriété, gestion, administration et disposition des biens.
Adresse
3 PL RICHEBE
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
31/03/2021
Description
Suppression de la mention d'office de cessation d'activité transcrite le 31/12/2019 - art. R 123-125 du code de commerce.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).