Entreprise : OLCZAK PARTICIPATIONS - SIREN 403 350 093
Identité
Dénomination
OLCZAK PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
403 350 093
Date d'immatriculation au RNE
29/12/1995
Début d’activité
29/11/1995
Date de fin de la personne morale
28/12/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'acquisition et la gestion de titres de participation ; l'animation de filiales ; l'exercice demandat directionnel dans les filiales ; accessoirement, la prestation de services aux filiales.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
540441.63 EUR
Adresse du siège
39 RUE DE LA REPUBLIQUE 59187 DECHY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLCZAK PASCAL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Loffre
Nom, Prénom(s)
OLCZAK BENEDICTE
Nom d'usage
CAILLON
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Roucourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/11/1995
Siret
40335009300015
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquisition et la gestion de titres de participation ; l'animation de filiales ; l'exercice demandat directionnel dans les filiales ; accessoirement, la prestation de services aux filiales.
Adresse
39 RUE DE LA REPUBLIQUE
59187 , DECHY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2351
Date d'ajout
07/05/2015
Description
Transformation de la société à compter du 29/04/2015 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/04/2015 : Changement de qualité : CAILLON Bénédicte, Gérant devient Président Nouveau : OLCZAK Pascal, Directeur général Nouveau : OLCZAK Irène, Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance Nouveau : SOUILLART Roger, Membre du conseil de surveillance Nouveau : SOUILLART Marie-Thérèse, Membre du conseil de surveillance
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2209
Date d'ajout
24/04/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/04/2015 : Nouveau : ACTIV AUDIT (SAS), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : CARBONNIER Jean-Luc, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
5556
Date d'ajout
25/11/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/11/2014 : Partant : OLCZAK Henri, Gérant Nouveau : CAILLON Bénédicte, Gérant
Numéro d'observation
1456
Date d'ajout
07/06/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2006 : Nouveau : OLCZAK Irène, Associé Changement de qualité : OLCZAK Henri, devient Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).