Entreprise : SA VION - SIREN 403 173 776
Identité
Dénomination
SA VION
SIREN (siège)
403 173 776
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Date de fin de la personne morale
06/06/2094
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
46311.37 EUR
Adresse du siège
26 RTE DE COURCITE 53700 VILLAINES-LA-JUHEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HOUI CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1937
Nom, Prénom(s)
HOUI ISABELLE
Nom d'usage
VION
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Nom, Prénom(s)
GUIRAUD JEAN-PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LA CHAPELLE SAINT AUBIN
Dénomination
"SOCIETE DE DISTRIBUTION VION" - SIGLE : "S.D.V."
Qualité
Administrateur
Dénomination
FIDEA-FPL LE MANS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LA CHAPELLE SAINT AUBIN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/01/1996
Siret
40317377600028
Code APE
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
QUINCAILLERIE - BRICOLAGE - DECORATION - ARTICLES DE JARDIN - ARTS MENAGERS MEUBLES - VENTE ET REPARATION D'APPAREILS DE MOTOCULTURE & CYCLES - CHARBON SANS ACTIVITE A COMPTER DU 02.10.2006.
Adresse
26 RTE ROUTE DE COURCITE
53700 , VILLAINES LA JUHEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/12/1995
Siret
40317377600010
Code APE
524P
Adresse
26 RUE JULES DOITTEAU
53700 , VILLAINES-LA-JUHEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1471
Date d'ajout
04/04/2011
Description
Radiation du RCS le 04/04/2011 avec effet au 04/04/2011 Suivant ordonnance en date du 04/04/2011, mettons fin à la mission de MAITRE XAVIER LEMEE, en qualité de liquidateur. cette ordonnance clôture la procédure et entraîne la radiation au RCS.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1099
Date d'ajout
10/03/2011
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En date du 02/03/2011, Le Tribunal de Commerce de LAVAL a autorisé la Clôture de la liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d'actifs - L644-5 al.1 DE SA VION (SA). Date d'effet : 02/03/2011
Numéro d'observation
4906
Date d'ajout
13/12/2007
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire Simplifiée EN DATE DU 12/12/2007, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE CONTRE SA VION (SA) SOUS LE NUMERO 4153150, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE : MR SERGE FAGUIER / LIQUIDATEUR : MAITRE XAVIER LEMEE - 39, AVENUE QUAKENBRUCK - BP 263 - 61008 ALENCON Date d'effet : 12/12/2007
Numéro d'observation
4591
Date d'ajout
18/11/2006
Description
Mise en sommeil DE LA SOCIETE SUITE A LA VENTE DU FONDS A LA SAS GILOUC(SIREN 403 173 776-RCS LAVAL)/JOURNAL:HAUT ANJOU DU 13.10.2006. Date d'effet : 02/10/2006
Numéro d'observation
3846
Date d'ajout
06/12/2005
Description
Augmentation du capital ANCIEN=38 112.25 EUROS, NOUVEAU=46 311.37 EUROS/JOURNAL:HAUT ANJOU DU 16/09/2005 + RECTIFICATIF JOURNAL:HAUT ANJOU DU 30/09/2005 Date d'effet : 28/07/2005
Numéro d'observation
807
Date d'ajout
22/09/2004
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 26/07/2004
Numéro d'observation
624
Date d'ajout
05/07/2004
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes - NOUVEAU TITULAIRE : S.A.R.L. "FIDEA - FPL LE MANS" EN REMPLACEMENT DE MR GRANGER (LOIC) Date d'effet : 31/03/2004
Numéro d'observation
468
Date d'ajout
19/05/2003
Description
Changement de dénomination - ANCIENNEMENT : " VILLON S.A." - ACTUELLEMENT : " SA VION " TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL : - DE : 53700 VILLAINES-LA-JUHEL, 26 RUE JULES DOITTEAU -- A : 53700 VILLAINES-LA-JUHEL, ROUTE DE COURCITE CUMUL DES FONCTIONS DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTEUR GENERAL NOUVELLE FONCTION DE MME VION NEE HOUI (ISABELLE) : PRESIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - DIRECTRICE GENERALE & ADMINISTRATRICE Date d'effet : 01/11/2002
Numéro d'observation
139
Date d'ajout
11/02/2002
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 25/06/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).