Entreprise : KERYLOS - SIREN 403 108 673
Identité
Dénomination
KERYLOS
SIREN (siège)
403 108 673
Date d'immatriculation au RNE
06/12/2000
Date de fin de la personne morale
05/12/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
2 RUE AMBROISE BULLY 77100 MEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAGACHIAN DANIELLE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Meaux
Nom, Prénom(s)
BOSSARD ERIC , OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
CARAMIGEAS CATHERINE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CARREAU
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Les Essarts-le-Roi
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS EST
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Crouy-sur-Ourcq
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/07/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/11/2000
Siret
40310867300027
Code APE
741J
Adresse
2 RUE AMBROISE BULLY
77100 , MEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/11/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/10/1995
Siret
40310867300019
Code APE
741J
Adresse
87 RUE DE LA VERRERIE
75004 , PARIS 4 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/12/2000
Description
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LE 18.12.1995 PUBLIE DANS LE JOURNAL LA LOI DU 15.12.1995 ANCIEN SIEGE : 87 RUE DE LA VERRERIE 75004 PARIS DATE DU TRANS FERT : 16.11.2000 Mention du 25/07/2001 : - MISE E N SOMMEIL DE LA SOCIETE LE 05.07.01
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 05/07/2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).