Entreprise : SCI VALLON DE GAYET - SIREN 403 044 191
Identité
Dénomination
SCI VALLON DE GAYET
SIREN (siège)
403 044 191
Date d'immatriculation au RNE
23/11/1995
Début d’activité
29/09/1995
Date de fin de la personne morale
22/11/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition de tous biens immobiliers - gestion administration de tous biens immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
350937.64 EUR
Adresse du siège
VALLON DE GAYET 13890 MOURIES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARRE PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Mouriès
Nom, Prénom(s)
CARRE WILLIAM
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Mouriès
Nom, Prénom(s)
IACONIS BERNARDINA
Nom d'usage
CARRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
MOURIES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/09/1995
Siret
40304419100019
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous biens immobiliers - gestion administration de tous biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition de tous biens immobiliers - gestion administration de tous biens immobiliers
Adresse
VALLON DE GAYET
13890 , MOURIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 302 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 350 937.64 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).