Entreprise : ITP SA - SIREN 403 033 954
Identité
Dénomination
ITP SA
SIREN (siège)
403 033 954
Date d'immatriculation au RNE
08/12/1995
Début d’activité
04/12/1995
Date de fin de la personne morale
07/12/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Toutes opérations industrielles commerciales financières immobilières détention de participations dans le domaine de la technique et mise au point de tous procèdes de fabrication recherche démarche prisé obtention acquisition exploitation et concession de tous droits de propriétés industrielles
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
2264579.03 EUR
Adresse du siège
11 QUAI CONTI 78430 LOUVECIENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALBA JEAN-NOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Gloucester Road SW7 4RA
Nom, Prénom(s)
CICILE XAVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CICILE THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MARCHAL EMMANUEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
LONDRES
Nom, Prénom(s)
MARCHAL PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1937
Commune de résidence
Vaucresson
Nom, Prénom(s)
OLLIER PIERRE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
TANCREDE FRANCIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VILLATTE LUDOVIC
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Poissy
Dénomination
PCX
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Louveciennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/12/1995
Siret
40303395400021
Nom commercial
ITP-INTERPIPE
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Toutes opérations industrielles commerciales financières immobilières détention de participations dans le domaine de la technique et mise au point de tous procèdes de fabrication recherche démarche prisé obtention acquisition exploitation et concession de tous droits de propriétés industrielles
Autres Activités
Toutes opérations industrielles commerciales financières immobilières détention de participations dans le domaine de la technique et mise au point de tous procèdes de fabrication recherche démarche prisé obtention acquisition exploitation et concession de tous droits de propriétés industrielles
Adresse
11 QUAI CONTI
78430 , LOUVECIENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
15/10/2008
Siret
40303395400039
Code APE
4950Z - Transports par conduites
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Pipelines calorifugés.
Adresse
AV DU MAJOUR JOH HOWARD
14860 , RANVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/12/1995
Siret
40303395400013
Enseigne
ITP-INTERPIPE
Code APE
741J
Adresse
15 QUAI CONTI
78430 , LOUVECIENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
82535
Date d'ajout
26/01/1999
Description
Approbation de la fusion par voie d'absorption de la société Itp sa par la société Itp sa (anciennement Majus)
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).