Entreprise : SCI DES DAMES - SIREN 402 958 920
Identité
(Entreprise radiée le 23/02/2023)
Dénomination
SCI DES DAMES
SIREN (siège)
402 958 920
Date d'immatriculation au RNE
21/11/1995
Date de fin de la personne morale
20/11/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
PETIT MAILLARD 01400 CONDEISSIAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAILLY PIERRICK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Villars-les-Dombes
Nom, Prénom(s)
BAILLY CEDRIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Saint-Etienne-du-Bois
Nom, Prénom(s)
BAILLY STEPHANE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1977
Commune de résidence
Condeissiat
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/02/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/11/1995
Siret
40295892000017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
01330 , VILLARS-LES-DOMBES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I LE COLOMBIER
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/11/1995
Siret
40295892000025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la gestion et la location d'immeubles à usage commercial, professionnel, industriel, et d'habitation
Adresse
Petit Maillard
01400 , Condeissiat - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4622
Date d'ajout
23/02/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Bourg-en-Bresse le 23/02/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
26807
Date d'ajout
22/11/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
3401
Date d'ajout
19/04/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/02/2010 : Partant : BAILLY Hubert, Gérant(e) Nouveau : BAILLY Pierrick, Gérant associé Nouveau : BAILLY Stéphane, Gérant associé Nouveau : BAILLY Cédric, Associé Société Civile Transfert du siège social à compter du 22/02/2010 : Ancienne adresse : ZI LE COLOMBIER 01330 VILLARS LES DOMBES Nouvelle adresse : Petit Maillard 01400 Condeissiat
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 500 000.00 FRF nouveau montant : 228 673.53 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).