Entreprise : SOCOPAR - SIREN 402 789 853
Identité
Dénomination
SOCOPAR
Sigle
SOCOPAR
SIREN (siège)
402 789 853
Date d'immatriculation au RNE
10/11/1995
Début d’activité
01/10/1995
Date de fin de la personne morale
09/11/2055
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Holding toutes prestations de services en général
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
289 BD DUHAMEL DU MONCEAU 45160 OLIVET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROSSET MAGALI , BEATRICE , FRANCOISE
Nom d'usage
KAKKO-CHILOFF
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Olivet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1995
Siret
40278985300049
Nom commercial
SOCOPAR
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Holding toutes prestations de services en général
Autres Activités
Holding toutes prestations de services en général
Adresse
289 BD DUHAMEL DU MONCEAU
45160 , OLIVET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/10/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1995
Siret
40278985300015
Code APE
741J
Adresse
300 RUE MARCEL PAUL
45770 , SARAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/10/1999
Siret
40278985300023
Code APE
741J
Adresse
6 PL DU MARTROI
45000 , ORLEANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2003
Siret
40278985300031
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
148 RUE DE FRANCHE-COMTE
45160 , OLIVET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
865
Date d'ajout
29/01/2008
Description
Changement de dénomination à compter du 07/11/2007 Ancienne : SOCIETE DE CONSEILS ET DE PARTICIPATIONS Nouvelle : SOCOPAR Fusion - L236-1 à compter du 07/11/2007 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : SCI CIMMO, 148 rue de Franche Comté 45160 OLIVET
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).