Entreprise : SUMARCIAC - SIREN 402 589 725
Identité
Dénomination
SUMARCIAC
SIREN (siège)
402 589 725
Date d'immatriculation au RNE
17/03/2008
Début d’activité
26/02/2008
Date de fin de la personne morale
16/03/2107
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Exploitation directe et personnelle d'un supermarché à prédominance alimentaire; l'activité de Drive; l'exploitation d'une station-service e
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
RTE DE MIRANDE 32230 MARCIAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LD LE CAGNAN DEP. 3
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
Baker Tilly STREGO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Angers
Dénomination
RGF
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Marciac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/02/2008
Siret
40258972500033
Enseigne
SUPER U
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation directe et personnelle d'un supermarché à prédominance alimentaire; l'activité de Drive; l'exploitation d'une station-service et la vente de carburants et combustibles sous l'enseigne Station u.
Adresse
RTE DE MIRANDE
32230 , MARCIAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LD LE CAGNAN DEP. 3
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/05/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/09/1995
Siret
40258972500017
Code APE
521D
Adresse
2 RUE LECLERC
77580 , CRECY-LA-CHAPELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/10/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/05/2005
Siret
40258972500025
Code APE
741J
Adresse
35 RUE DE LA MANEVRETTE
77580 , GUERARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2549
Date d'ajout
22/06/2020
Description
Modification relative au domicile du président à compter du 27/02/2020 : - Modifié : NAMY Eric, Président, demeurant chemin de Mailho - 32300 Bars La société à associé unique devient à plusieurs associés (perte du caractère unipersonnel de la SAS). à compter du 27/02/2020.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
765
Date d'ajout
15/02/2018
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 30/12/2017.
Numéro d'observation
130
Date d'ajout
16/01/2018
Description
Réduction de capital à compter du 30/12/2017 Ancien : 250 000 EUR Nouveau : 200 000 EUR
Numéro d'observation
1791
Date d'ajout
25/04/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/04/2016 : Modifié : ADL AUDIT (AFJ), Commissaire aux comptes titulaire, demeurant 2 allée des Pléiades - Immeuble les Pléiades Bâtiment A - 64600 Anglet
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).