Entreprise : LE TEMPLE DU JEU RENNES - SIREN 402 472 591
Identité
(Entreprise radiée le 30/11/1999)
Dénomination
LE TEMPLE DU JEU RENNES
SIREN (siège)
402 472 591
Date d'immatriculation au RNE
20/10/1995
Date de fin de la personne morale
19/10/2094
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 Francs français
Adresse du siège
14 RUE DUPONT DES LOGES 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THIEBAUT FREDERIC , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/07/1999
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/09/1995
Siret
40247259100013
Code APE
524Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
jeux de simulation (commerce de détail de) (début : 30.09.1995)
Adresse
14 RUE 14 Rue Dupont des Loges
35000 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
27/12/2006
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 14/12/2006 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
18/01/2005
Description
: Changement de mandataire : Par jugement du 12.01.2005, le Tribunal de Commerce de RENNES a remplacé Maître DESPRES de la SCP BERTHELOT-DESPRES par Maître DESPRES de la SCP DESPRES.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
23/05/2000
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 23/05/2000 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : ME DESPRES de la SCP BERTHELOT-DESPRES 1 Boulevard du Colombier 35000 RENNES
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
12/04/2000
Description
: N° Procédure : A0.0118 Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 11/04/2000 ouvrant une Procédure Simplifiée de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 23/05/2000. Cessation des paiements en date du 11/10/1998. Juge Commissaire : Mr André FEREY Représentant des Créanciers : ME DESPRES de la SCP BERTHELOT-DESPRES 1 Boulevard du Colombier 35000 RENNES
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
30/11/1999
Description
: Radiation d'office article 44-2 du décret 84-406 du 30/05/1984 : Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du premier alinéa de l'article 40, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation à l'expiration d'un délai de trois mois.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
31/08/1999
Description
- Date de cessation d'activité : 23/07/1999.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
10/07/1997
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 10/07/1997.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).