Entreprise : CREPERIE LA DENTELLE - SIREN 402 387 963
Identité
Dénomination
CREPERIE LA DENTELLE
SIREN (siège)
402 387 963
Date d'immatriculation au RNE
02/10/1995
Date de fin de la personne morale
01/10/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU DOCTEUR OGE 91310 MONTLHERY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIGAS MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Ormoy-la-Rivière
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/07/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1995
Siret
40238796300018
Enseigne
CREPERIE LA DENTELLE
Code APE
553B
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Restaurant crêperie
Adresse
1 RUE 1 Rue DU DOCTEUR OGE
91310 , Montlhéry - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8428
Date d'ajout
19/12/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 18/12/2003 , a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6327
Date d'ajout
06/06/2003
Description
Ordonnance en date du 26,05,2003 , met fin à la mission de ME SOUCHON REPRESENTANT DES CREANCIERS
Numéro d'observation
2174
Date d'ajout
05/07/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 01/07/2002 modifiant le plan de cession Proroge la durée du plan pour expirer le 01/07/2003 Nom du juge commissaire : M. Epelbaum Nom du commissaire a l'exécution du plan : Me SOUCHON 1 RUE DES MAZIERES 91000 EVRY
Numéro d'observation
13542
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
11052
Date d'ajout
13/07/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 09/07/2001 , arrêtant le plan de cession au profit de Sarl r et V-- en cours de constitution représentée par mme Virginie Derouin . Nomme commissaire à l'exécution du plan Me SOUCHON 1 RUE DES MAZIERES 91000 EVRY , durée du plan 12 mois , maintient représentant des créanciers Me SOUCHON 1 RUE DES MAZIERES 91000 EVRY , nom du juge commissaire : Mr Epelbaum
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
02/05/2001
Description
Le tribunal de commerce de Évry , a prononcé en date du 30 04 2001 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 2001j206 , date de cessation des paiements le 16 03 2001 , et a désigné juge commissaire Mr Epelbaum , juge commissaire suppléant Mr Peiger , représentant créanciers Me Souchon 1 rue des Mazieres 91000 Évry , et a ouvert une période d'observation d'une durée de quatre mois expirant le 30 08 2001 . Le représentant des créanciers devra déposer la liste des créances dans les 18 Mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
4421
Date d'ajout
16/03/2001
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Évry , en date du 16/03/2001
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
05/01/1996
Description
Sans activité commerciale du 02 10 1995 Au 01 10 1995 Achat du fonds de commerce à Mr Brigas Roger radié le 19 09 95 au prix de 500 000 F,la semaine de l ile de France du 17 11 95oppositions : au fonds vendu à compter du 01 10 1995 (Ste sans activité depuis sa création,le 02 10 1995)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).