Entreprise : GFL PROPRE - SIREN 402 325 914
Identité
Dénomination
GFL PROPRE
SIREN (siège)
402 325 914
Date d'immatriculation au RNE
13/09/2007
Date de fin de la personne morale
12/09/2094
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
2 AV ALFRED DE MUSSET 78410 AUBERGENVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARPENTIER SYLVAIN , FRANCOIS , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Aubergenville
Nom, Prénom(s)
CARPENTIER SYLVAIN
Nom d'usage
CARPENTIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
AUBERGENVILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1995
Siret
40232591400032
Code APE
8122Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Code APRM
8122ZZ - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Nettoiement et entretien de locaux
Code APRM
8122ZZ - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Code APRM
8122ZZ - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Adresse
2 AV 2 Avenue Alfred de Muset
78410 , Aubergenville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1995
Siret
40232591400016
Code APE
747Z
Adresse
2 AV FRANCOIS COUPERIN
95250 , BEAUCHAMP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/07/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2001
Siret
40232591400024
Code APE
747Z
Adresse
7 PL DU PRESSOIR
95150 , TAVERNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMER LES SARMENTS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
65893
Date d'ajout
13/09/2007
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1487
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).