Entreprise : SARL NECT ART - SIREN 402 308 050
Identité
(Entreprise radiée le 16/08/2021)
Dénomination
SARL NECT ART
Sigle
SARL NECT-ART
SIREN (siège)
402 308 050
Date d'immatriculation au RNE
05/10/1995
Date de fin de la personne morale
04/10/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LE BOIS DE LA GRANGE 16300 SAINT-AULAIS-LA-CHAPELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARRIER BRUNO , FRANCOIS , JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Saint-Aulais-la-Chapelle
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/09/1995
Siret
40230805000028
Code APE
524X
Adresse
LE FIEF DU ROY
16100 , CHATEAUBERNARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CCAL MAMMOUTH
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/12/2013
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/09/1995
Siret
40230805000010
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
LE BOIS DE LA GRANGE
16300 , SAINT-AULAIS-LA-CHAPELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/10/1995
Siret
40230805000036
Code APE
4622Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
Adresse
LE BOIS DE LA GRANGE
16300 , SAINT-AULAIS-LA-CHAPELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9797
Date d'ajout
16/08/2021
Description
Radiation d'office du RCS d'Angoulême le 16/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1851
Date d'ajout
03/04/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 05/03/2018 Liquidateur : CHARRIER Bruno François Joseph Le siège de la liquidation est fixé à : le Bois de la Grange 16300 Saint-Aulais-la-Chapelle Journal d'annonces légales : Le courrier français en date du 16/03/2018 Mise en sommeil de la société à compter du 05/03/2018
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/12/2000
Description
- Date de cessation d'activité : 31/12/1999.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
05/10/1995
Description
Historique des observations depuis le 05/10/1995 : MOD.OFFICE DU 11 Décembre 2000 :Mise en sommeil de la Sté suite à disparition du fonds sis à CHATEAU- BERNARD (16), C.Cial Mammouth Fief du Roy, à/c du 31.12.1999.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 31/12/1999 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 02/10/1995.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).