Entreprise : GROUPE BARDY - SIREN 402 272 405
Identité
Dénomination
GROUPE BARDY
SIREN (siège)
402 272 405
Date d'immatriculation au RNE
22/09/1995
Date de fin de la personne morale
21/09/2055
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1344600.33 EUR
Adresse du siège
128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ CABIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLAUME THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Rombas
Nom, Prénom(s)
JOSIN JEAN , MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Rombas
Nom, Prénom(s)
BARDY JEAN , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Fresne St Mames
Nom, Prénom(s)
BARDY ROMAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
FRESNE ST MAMES
Nom, Prénom(s)
LEGER MARIE , CHRISTINE
Nom d'usage
LAMBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Vavray le Grand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/07/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/09/1995
Siret
40227240500026
Code APE
712A
Origine du fonds
Création
Activité principale
LOCATION DE VEHICULES POUR TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES SANS CHAUFFEUR, PRISE DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES ENTREPRISES OU SOCIETES, GESTION DES PARTICIPATIONS, FOURNITURE DE TOUTES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES, INFORMATIQUES, BUREAUTIQUES, PUBLICITAIRES, RELATIONNELLES
Adresse
128 RUE 128 rue La Boétie
75008 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ CABIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/07/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2000
Siret
40227240500034
Enseigne
SA GROUPE BARDY
Code APE
631E
Origine du fonds
Création
Activité principale
GROUPAGE, DEGROUPAGE, TRIAGE, PALETTISATION, DEPALETTISATION, STOCKAGE, DISTRIBUTION, CONDITIONNEMENT DES MARCHANDISES ACHEMINEES PAR VOIE AERIENNE ET TOUTES PRESTATIONS LOGISTIQUES LIEES A CES OPERATIONS
Adresse
RUE LOUIS BLERIOT
51320 , VATRY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AEROGARE DE FRET
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/09/1995
Siret
40227240500018
Code APE
712A
Adresse
CHARENTENAY
70130 , SOING-CUBRY-CHARENTENAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
31/01/2018
Description
Ordonnance du Président en date du 29/01/2018. Remplacement du juge commissaire par Monsieur Roger FATOUX
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
26/07/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 07/07/2011 prononçant la faillite personnelle avec interdiction de diriger et de gérer de Bardy Bernard pour une durée de 10 ans et condamne M Bardy Bernard à combler le passif des sociétés Arfi et Groupe Bardy à hauteur de 2,4 millions d'euros
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
07/07/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Cha mpagne du 07/07/2011 prononçant la faillite person nelle avec interdiction de diriger et de gérer de BARDY Bernard pour une durée de 10 ans et condamne M BARDY Bernard à combler le passif des Sociétés ARFI et GROUPE BARDY à hauteur de 2,4 Millions d'e uros.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
18/01/2010
Description
Par ordonnance en date du 18/1/2010, le Président du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, a nommé Mr SAUVAGE Alain, l'un de ses membres , en qualité de juge commissaire en remplacement de l'ancien juge commissaire.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
14/02/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHA MPAGNE mettant fin à la mission de Monsieur BOITEU X Bruno en qualité de juge commissaire suppléant.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
14/02/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHA MPAGNE du 14/02/2008 nommant Monsieur LODDE Philip pe en qualité de Juge Commissaire à la place de Mo nsieur JEAN Frédéric.
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
02/10/2007
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 20/09/2007 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE A NOMME SCP PIERRRE BAYLE PASCALE CHANEL GEOFFROY EN QUALITE DE LIQUIDATEUR AD HOC
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
20/09/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHA MPAGNE du 20/09/2007 nommant la SCP BAYLE CHANEL-G EOFFROY prise en la personne de Me BAYLE, en rempl acement de Me KREBS
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
03/07/2007
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/06/2007 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE A MIS FIN A LA MISSION DE ME KREBS YVES JEROME EN QUALITE DE LIQUIDATEUR AD HOC DANS LE REDRESSEMENT
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
21/06/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHA MPAGNE en date du 21.06.07 mettant fin à la missio n de Me KREBS es qualité de Liquidateur Ad Hoc
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
06/04/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHA MPAGNE du 06/04/2006 nommant Monsieur JEAN Frédéri c en qualité de Juge Commissaire à la place de Mon sieur FONTAINE Daniel.
Numéro d'observation
63558
Date d'ajout
14/10/2005
Description
PAR JUGEMENT EN DAT DU 01.09.2005 LA SA GROUPE BARDY A INTERJETEAPPEL A LA DECISION RENDUR LE 19.05.2005 PRONONCANT A SON ENCONTRE UNE PROCEDURE DE REPORT DE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
01/09/2005
Description
DU 01.09.2005- LA SA GROUPE BARDY A INTERJETE APPE L A LA DECISION RENDUE LE 19.05.2005 PRONONCANT A SON ENCONTRE UNE PROCEDURE DE REPORT DE DATE DE CE SSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
30561
Date d'ajout
28/06/2005
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 19.05.2005 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE A PRONONCE LE REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 31.03.2001.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
19/05/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHA MPAGNE du 19/05/2005 reportant au 31/03/2001 la da te de cessation des paiements fixée initialement a u 24/06/2002.
Numéro d'observation
96055
Date d'ajout
17/03/2004
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 15.01.2004 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE A NOMME M.BOITEUX BRUNO CONSTANT EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE L'ANCIEN JUGE
Numéro d'observation
94722
Date d'ajout
16/03/2004
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE PAR JUGEMENT EN DATE DU 15.01.2004 A NOMME M.FONTAINE DANIEL JUGE COMMISSAIRE ENREMPLACEMENT DE L'ANCIEN JUGE COMMISSAIRE
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
21/01/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHA MPAGNE du 15/01/2004 nommant Mr FONTAINE D. en qua lité de Juge Commissaire à la place de M r BONTOUX JF.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/01/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHA MPAGNE du 15/01/2004 nommant M BOITEUX Bruno en qu alité de Juge Commissaire Suppléant à la place de M. RONZAT Laurent
Numéro d'observation
52367
Date d'ajout
13/12/2002
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE EN DATEDU 11.07.2002 NOMMANT ME KREBS YVES JEROME EN QUALITE DE LIQUIDATEUR AD'HOC
Numéro d'observation
52361
Date d'ajout
13/12/2002
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE EN DATE DU 11.07.2002 A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATIONJUDICIAIRE PAR EXTENSION A CELLE OUVERTE A L'ENCONTRE DE LA SA ARFI, A PRONONCE LA CONFUSION DE LEUR PATRIMOINE, JUGE COMMISSAIRE : M.BONTOUX JEAN-FRANçOIS, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : M.RONZAT LAURENT, LIQUIDATEUR : ME DELTOUR FRANçOIS 3 RUE NOEL 51100 REIMS,DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 24.06.2002
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
11/07/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHA MPAGNE du 11/07/2002 étendant la procédure de liqu idation judiciaire de la SA ARFI à la SA GROUPE BA RDY Ce jugement a prononcé la confusion de leur pa trimoine actif et passif. Juge Commissaire : M BON TOUX Jean François Juge Commissaire Suppléant : M RONZAT Laurent Liquidateur : Maître DELTOUR Cette décision entraîne la dissolution de la société con formément à l'article 1844-7 du Code Civil. ------ ---- Jugement du Tribunal de Commerce de CHALONS E N CHAMPAGNE du 11/07/2002 nommant ME KREBS Yves Jé rôme en qualité de Liquidateur Ad Hoc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/07/2002
Description
Dépôt le 03/07/2002 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce d e PARIS.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
11597
Date d'ajout
21/02/2000
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 11/07/2002.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).