Entreprise : SOCIETE BRETONNE TOLERIE ET SERRURERIE - SIREN 402 180 368
Identité
Dénomination
SOCIETE BRETONNE TOLERIE ET SERRURERIE
Sigle
S.B.T.S.
SIREN (siège)
402 180 368
Date d'immatriculation au RNE
13/09/1995
Début d’activité
27/11/1995
Date de fin de la personne morale
12/09/2045
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2008
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
vente de charpentes et tous articles métalliques, conception, réalisation de toutes opérations de tôlerie, de chaudronnerie, de cablage, de serrurerie, conception et réalisation d'installations électriques (étude, construction, fabrication et)
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Capital social
121959.21 EUR
Adresse du siège
LES PETITES BUTTES 35600 BAINS-SUR-OUST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CABINET LOUVEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Redon
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS LUC , RENE , LOUIS , YVES , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Bains-sur-Oust
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS JEAN , MARCEL , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Bains-sur-Oust
Nom, Prénom(s)
GARRIC JEAN , PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Redon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/11/1995
Siret
40218036800027
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Artisanale
Activité principale
CONSTRUCTION FABRICATION DE CHARPENTES METALLIQUES ET TOUS ARTICLES METALLIQUES
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Autres Activités
CONSTRUCTION FABRICATION DE CHARPENTES METALLIQUES ET TOUS ARTICLES METALLIQUES
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Adresse
LES PETITES BUTTES
35600 , BAINS-SUR-OUST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/03/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/11/1995
Siret
40218036800019
Enseigne
SBTS
Code APE
281A
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Origine du fonds
Apport
Activité principale
CONSTRUCTION FABRICATION DE CHARPENTES METALLIQUES ET TOUS ARTICLES METALLIQUES
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Adresse
LA FRESNAIS
35470 , BAIN-DE-BRETAGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
86365
Date d'ajout
27/05/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 29/04/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Després, prise en la personne de Maître Marie-Claire Després . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 29/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
69147
Date d'ajout
29/01/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 29/01/2015 nommant Mme Lenormand Monique juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
18737
Date d'ajout
21/11/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes prononce en date du 20/06/2012 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 01/01/2012 et a désigné Liquidateur Després, Prise en la personne de Maître Marie-Claire Després 29 r de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 RENNES CEDEX . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
09/06/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 09/06/2010 arrêtant le plan de redressement de l'entreprise. Commissaire à l'exécution du plan : Maître GAUTIER Sophie 111 boulevard de Lattre de Tassigny 35000 Rennes Durée du plan : 10 ans soit jusqu'au 09.06.2020.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
31/03/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 31/03/2010 prolongeant la période d'observation jusqu'au 31/05/2010. Maintient l'Administrateur : Maître Sophie GAUTIER 111, Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 RENNES avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/12/2009
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitie du capital social, suite à décision du 30/12/2009.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
30/09/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 30/09/2009 prolongeant la période d'observation jusqu'au 01/04/2010. Maintient Administrateur : Maître Sophie GAUTIER 111, Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 RENNES avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
01/04/2009
Description
: N° Procédure : 2009.00168 Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 01/04/2009 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 30/09/2009. Cessation des paiements en date du 01/04/2009. Juge Commissaire : M D LACOUR Mandataire Judiciaire : Maître Després de la SCP Després 29 rue de Lorient Immeuble le Papyrus cs 74036 35040 Rennes Cédex Administrateur : Me GAUTIER 111 boulevard de Lattre de Tassigny 35000 Rennes dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/09/1995
Description
Historique des observations depuis le 13/09/1995 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 27.11.1995 AU 05.03.2004, BAIN DE BRETAGNE, ZI LA FRESNAIS.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé Les Petites Buttes 35600 Bains-sur-Oust : Observation depuis le 13/09/1995 : - ACQUIS AU MONTANT EVALUE A 732.300 FRS DE SA ATLAS, RCS RENNES B 739 200 855, PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE DU 12.01.1996. - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 27.11.1995 AU 05.03.2004, BAIN DE BRETAGNE, ZI LA FRESNAIS, ACHAT, TRANSFERE. - PRISE EN LOCATION-GERANCE DU FONDS DE COMMERCE DE CONSTRUCTION METALLIQUE ET FABRICATION D'ARTICLES METALLIQUES, DE LA SARL MECATLAS, 422 397 380, POUR JONCTION,A COMPTER DU 01.04.2004 JUSQU'AU 31.03.2005, RENOUVELABLE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).