Entreprise : LADOUX CONSEIL - SIREN 402 144 562
Identité
(Entreprise radiée le 07/11/2022)
Dénomination
LADOUX CONSEIL
SIREN (siège)
402 144 562
Date d'immatriculation au RNE
11/09/1995
Date de fin de la personne morale
10/09/2045
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
FONGAILLO 81140 CAHUZAC-SUR-VERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LADOUX NORBERT , JEAN-MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Cahuzac-sur-Vère
Nom, Prénom(s)
PICARD MARIE-DOMINIQUE , AGNES
Nom d'usage
LADOUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Cahuzac-sur-Vère
Nom, Prénom(s)
COSTES PATRICE , JEAN-LOUIS , GILBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Cahuzac-sur-Vère
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1995
Siret
40214456200012
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil consultation assisstance et prestations intellectuelles dans les domaines de l'économie industrielle, l'économétrie appliquée, l'économie de l'énergie et de l'environnement, la modélisation macro économique
Adresse
Fongaillo
81140 , Cahuzac-sur-Vère - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6934
Date d'ajout
07/11/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 19/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/08/2022
Description
Dissolution à compter du 30/06/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2022, liquidateur : LADOUX Norbert, Jean-Marie, siège de la liquidation : Fongaillo 81140 Cahuzac-sur-Vère, parution de la publicité légale : Le Tarn Libre paru le 08/07/2022
Numéro d'observation
1500
Date d'ajout
30/05/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/05/2013 : Nouveau : COSTES Patrice, gérant Changement de qualité : LADOUX Norbert, gérant associé indéfiniment responsable devient associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).