Entreprise : SCI DES TROIS F - SIREN 402 103 691
Identité
(Entreprise radiée le 03/11/2022)
Dénomination
SCI DES TROIS F
SIREN (siège)
402 103 691
Date d'immatriculation au RNE
08/09/1995
Date de fin de la personne morale
07/09/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1600.71 EUR
Adresse du siège
3 AV MARX DORMOY 03100 MONTLUCON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 1209
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE FREITAS ANRIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Saint-Victor
Dénomination
SCI VIERZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Montluçon
Dénomination
SAS SEDADI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Montluçon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1995
Siret
40210369100018
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
20 RUE DES ROSES
03410 , SAINT-VICTOR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1995
Siret
40210369100026
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Adresse
3 AV 3 avenue MARX DORMOY
03100 , Montluçon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 1209
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2477
Date d'ajout
03/11/2022
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SCI SDD, Montluçon : 482402674 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/01/2022.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1170
Date d'ajout
08/09/2008
Description
Modification relative aux associés à compter du 31/07/2008 : Nouveau : SAS SEDADI représentée par DE FREITAS Henrique, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Numéro d'observation
719
Date d'ajout
02/06/2008
Description
Transfert de l'établissement principal et du siège social à compter du 01/05/2008 : Ancienne adresse : 20 RUE DES ROSES 03410 SAINT VICTOR Nouvelle adresse : 3 avenue MARX DORMOY 03100 Montluçon
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).