Entreprise : GFA DE KERREC - SIREN 402 085 971
Identité
Dénomination
GFA DE KERREC
SIREN (siège)
402 085 971
Date d'immatriculation au RNE
06/09/1995
Début d’activité
01/07/1995
Date de fin de la personne morale
05/09/2094
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Propriété et administration par dation à bail d'immeubles à destination agricole
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
KERREC 56450 THEIX-NOYALO FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
THEIX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLERME DOMINIQUE , MICHEL , LOUIS-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Nom, Prénom(s)
GUILLERME PHILIPPE , JEAN-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Nom, Prénom(s)
GUILLERME PATRICK , FRANCOIS-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Nom, Prénom(s)
KERGOSIEN JOSIANE , MARIE-ANNICK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1995
Siret
40208597100016
Nom commercial
G.F.A. DE KERREC
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété et administration par dation à bail d'immeubles à destination agricole
Autres Activités
Propriété et administration par dation à bail d'immeubles à destination agricole
Adresse
KERREC
56450 , THEIX-NOYALO - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
THEIX
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6289
Date d'ajout
26/07/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/02/2019 : Modifié : GUILLERME Patrick, François-Marie, Gérant, demeurant 2 allée de Brural 56450 Theix-Noyalo Modifié : GUILLERME Dominique, Michel, Louis-Marie, Gérant, demeurant Kerrec 56450 Theix-Noyalo Modifié : KERGOSIEN Josiane, Marie-Annick, Gérant, demeurant Kerrec 56450 Theix-Noyalo Modifié : GUILLERME Philippe Jean-Marie, Gérant, demeurant Kerrec 56450 Theix-Noyalo
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).