Entreprise : BISCUITERIE DE FORT BOYARD - SIREN 401 899 398
Identité
Dénomination
BISCUITERIE DE FORT BOYARD
SIREN (siège)
401 899 398
Date d'immatriculation au RNE
11/08/1995
Début d’activité
15/01/1996
Date de fin de la personne morale
10/08/2045
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Tous commerces de boulangerie patisserie produits régionaux à emporter ou à consommer sur place cadeaux bimbeloterie
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
ZA LE FIEF DE LUZAC 17320 SAINT-JUST-LUZAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
CAVES JULES GAUTRET
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Cognac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/01/1996
Siret
40189939800010
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Tous commerces de boulangerie patisserie produits régionaux à emporter ou à consommer sur place cadeaux bimbeloterie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Autres Activités
BOULANGERIE-PATISSERIE
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
ZA LE FIEF DE LUZAC
17320 , SAINT-JUST-LUZAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2786
Date d'ajout
11/04/2014
Description
Augmentation de capital à compter du 24/03/2014 Ancien : 20000 EUR Nouveau : 150000 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/07/2007
Description
(Divers) achat du fonds précédemment exploité en location gérance au 01.04.2007
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/08/1995
Description
(Divers) Historique : Mention du 12/12/2002 : Augmentation du capital social le portant de 7.622, 45 euros à 20.000,00 euros à compter du 31.10.2002. Mention du 10/08/2004 : Thierry MAGUIER nommé gérant en remplacement de Bernard MAGUIER à cpter du 01.05.2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).