Entreprise : CREDIT MUTUEL DE LYON DUQUESNE - SIREN 401 866 512
Identité
Dénomination
CREDIT MUTUEL DE LYON DUQUESNE
SIREN (siège)
401 866 512
Date d'immatriculation au RNE
24/06/1996
Début d’activité
22/09/1994
Date de fin de la personne morale
23/06/2095
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Activités principales de l’objet social
Toutes opérations de banque, toutes opérations connexes et autres activités y compris toutes opérations de courtage et notamment de courtage d'assurances.
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Capital minimum
30.49 EUR
Adresse du siège
18 RUE DUQUESNE 69006 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUCLAIR PASCAL , JEAN , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BARJON AXEL , DOMINIQUE , JOACHIM
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BELEY VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BONIN LAURENCE
Nom d'usage
CHAIZE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BORNEY DIDIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
CHAUVET GHISLAINE
Nom d'usage
LETIEVANT
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
COURGEY CAROLE , COLETTE , ROLANDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
CREPIN OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Champagne-au-Mont-d'Or
Nom, Prénom(s)
GROS MICHAEL , ALAIN , LIONNEL
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Genas
Nom, Prénom(s)
HARO NATHALIE , ANNE-MARIE
Nom d'usage
PARAT
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
JACQUEMOT VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Dommartin
Nom, Prénom(s)
PERMEZEL JEAN-MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
RANCON JEAN-MARC
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Niost
Nom, Prénom(s)
SFORNA STEPHANE , GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
WECKERLIN JEAN-BAPTISTE , GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/09/1994
Siret
40186651200015
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Toutes opérations de banque, toutes opérations connexes et autres activités y compris toutes opérations de courtage et notamment de courtage d'assurances.
Autres Activités
Toutes opérations de banque, toutes opérations connexes et autres activités y compris toutes opérations de courtage et notamment de courtage d'assurances.
Adresse
18 RUE DUQUESNE
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F07/029720
Date d'ajout
28/08/2007
Description
Immatriculation au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro : 07 003 758
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 24/06/1996 Suivant Ordonnance rendue le 21 Juin 1996, le greffier a été autorisé à radier la société de CREDIT MUTUEL DE LYON DUQUESNE inscrite sous le N° 401 866 512 (95 B 2181) aux fins de permettre sa réimmatriculation immédiate avec l'affectation de la lettre D.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).