Entreprise : SCI JEROME - SIREN 401 842 091
Identité
Dénomination
SCI JEROME
SIREN (siège)
401 842 091
Date d'immatriculation au RNE
19/08/1997
Date de fin de la personne morale
18/08/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
111152.5 EUR
Adresse du siège
LA VILLA DES CHENES 72150 SAINT-PIERRE-DU-LOROUER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELJEHIER DANIELLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Saint-Pierre-du-Lorouer
Nom, Prénom(s)
GONZALEZ MARIE-LAURE , ELODIE , ELISABETH
Nom d'usage
VIGLIANI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Cannes
Nom, Prénom(s)
GONZALEZ JOSE , LUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Cannes
Nom, Prénom(s)
GRUDE GILLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Saint-Vincent-du-Lorouer
Nom, Prénom(s)
VIGLIANI JEROME , LOUS , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1988
Commune de résidence
Cannes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/07/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/06/1997
Siret
40184209100035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gestion d'immeubles
Adresse
LA VILLA DES CHENES
72150 , SAINT-PIERRE-DU-LOROUER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/06/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/07/1995
Siret
40184209100019
Code APE
702C
Adresse
4 RUE VERNEVELLE
72200 , LA FLECHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/06/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/07/1995
Siret
40184209100027
Code APE
702C
Adresse
18 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER
92230 , GENNEVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
101962
Date d'ajout
08/10/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 08/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
70516
Date d'ajout
08/07/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
23164
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
26768
Date d'ajout
11/09/1996
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE CONSTITUTION : GREFFE TC LE MANS LE 20/07/1995 N0 001289 JOURNAL : LE MAINE LIBRE DU 18/07/1995 DEPOT DE TRANSFERT : GREFFE TC NANTERRE LE 11/09/1996 N0 21225 JOURNAL : LA VIE JUDICIAIRE DU 14/07/1996 DEPOT DE TRANSFERT : GREFFE TC LE MANS LE 19/08/1997 N0 A 14// JOURNAL : LA VIE JUDICIAIRE DU 30/06/1997 JOURNAL : L'AGRICULTURE SARTHOISE DU 04/07/1997 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).