Entreprise : SCI DU 159 BD GUSTAVE FLAUBERT - SIREN 401 716 659
Identité
Dénomination
SCI DU 159 BD GUSTAVE FLAUBERT
SIREN (siège)
401 716 659
Date d'immatriculation au RNE
21/07/1995
Début d’activité
07/07/1995
Date de fin de la personne morale
20/07/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition, prise à bail pär crédit bail, location et gestion d'un immeuble situé à clermont-ferrand, boulevard gustave flaubert n°19 (début : 01.04.2005)
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LIEUDIT LA RIVIERE KERSAN 35580 GOVEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUCAS JEAN-YVES , ANDRE , PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Goven
Dénomination
SCI LES QUATRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Goven
Dénomination
LUCAS INVESTISSEMENTS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Goven
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/07/1995
Siret
40171665900024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition, prise à bail pär crédit bail, location et gestion d'un immeuble situé à clermont-ferrand, boulevard gustave flaubert n°19 (début : 01.04.2005)
Autres Activités
acquisition, prise à bail pär crédit bail, location et gestion d'un immeuble situé à clermont-ferrand, boulevard gustave flaubert n°19 (début : 01.04.2005)
Adresse
LIEUDIT LA RIVIERE KERSAN
35580 , GOVEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/07/1995
Siret
40171665900016
Code APE
702C
Adresse
57 AV JEAN JAURES
63540 , ROMAGNAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/07/2005
Description
Historique des observations depuis le 12/07/2005 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 07.07.1995 AU 01.04.2005, ROMAGNAT, 57 AVENUE JEAN JAURES.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).