Entreprise : MEDIA IMAGE - SIREN 401 588 504
Identité
Dénomination
MEDIA IMAGE
SIREN (siège)
401 588 504
Date d'immatriculation au RNE
04/07/1995
Date de fin de la personne morale
03/07/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
59 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WAJNSZTEJN STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FALAISE JEAN-PIERRE , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Boulogne Billancourt
Nom, Prénom(s)
DROZE FRANCK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VON RENNENKAMPFF ELISABETH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FOVEL MICHEL , JEAN , EUGENE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
St Mande
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/09/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/05/1995
Siret
40158850400019
Code APE
921D
Adresse
59 AV VICTOR HUGO
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/09/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
40158850400027
Code APE
921D
Adresse
77 RUE DU CHATEAU
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
59
Date d'ajout
04/10/2016
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
10/02/2006
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 16-01-2006 NOMMANT M PICARD JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
69217
Date d'ajout
18/02/2002
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, PAR JUGEMENT EN DATE DU 11/10/2001 PROROGE LA DUREE DU PLAN ET LA MISSION DE ME LAFONT EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE à L ' EXECUTION DU PLAN, JUSQU'à LA REDDITION DEFINITIVE DES COMPTES, JUGE COMMISSAIRE : M MALAFOSSE, JUGECOMMISSAIRE SUPPLEANT M COURBOT, COMMISSAIRE A L 'EXECUTION DU PLAN ME LAFONT 25, RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS, REPRESENTANT.DES CREANCIERS SCP BROUARD-DAUDE 34, RUE SAINTE ANNE 75001 PARIS
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
72598
Date d'ajout
07/12/2000
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 30.11.2000 NOMMANT M. MALAFOSSE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
71851
Date d'ajout
05/12/2000
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 26.10.2000 NOMMANT M. MALAFOSSE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Numéro d'observation
54860
Date d'ajout
18/09/2000
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 14.09.2000 ARRETANT LE PLAN DE CESSION AU PROFIT DE LA SA GROUPE TRANSATLANTIQUE AVEC POSSIBILITE DE CREATION D'UNE SA NOUVELLE FILIALE A 1000 % DU GROUPE, DESIGNE M.MARIETON OLIVIER ROBIN PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL COMME TENU D'EXECUTER LE PLAN . NOMME COM MISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ME LAFONT DUREE DU PLAN 12 MOIS MAINTIENT REPRESENTANT DES CREANCIERS SCP MIZON-THOUX 60 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS MAINTIENT ADMINISTRATEUR ME LAFONT 25 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS AVEC LES POUVOIRS NCESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN PENDANT UNE DUREE DE 12 MOIS NOM DU JUGE COMMISSAIRE : M.CHASSAIS SOUS LE NUMERO 984975
Numéro d'observation
54861
Date d'ajout
18/09/2000
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 14.09.2000 NOMMANT M.COURBOT JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DU JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT PRECEDEMMENT DESIGNE.
Numéro d'observation
19781
Date d'ajout
23/03/2000
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 16.03.2000 RECTIFIE LE JUGEMENT RENDU LE 27.10.1999 COMME SUIT : DIT QU'IL CONVIENT DE RECTIFIER COMME SUIT : MAINTIENT ME LAFONT ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DANS SA MISSION D'ASSURER SEUL L'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES AU LIEU D'ASSISTER (RECTIFIE LE JUGEMENT EN DATE DU 21/12/99)
Numéro d'observation
53693
Date d'ajout
24/12/1999
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 21.12.1999 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 8 MOIS A COMPTER DU 29.12.1999
Numéro d'observation
43314
Date d'ajout
03/11/1999
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 27.10.1999 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 2 MOIS A COMPTER DU 29.10.1999
Numéro d'observation
37699
Date d'ajout
04/10/1999
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 29.09.1999 A PRONONCE LA JONCTION SOUS PATRIMOINE COMMUN DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE OUVERTE A L'EGARD DE LA SARL TAO PRODUCTIONS A CELLE OUVERTE A L'EGARD DES SOCIETES SA MEDIA ANCIENNEMENTDENOMMEE DIGITAL IMAGE SARL ABSOLUTE VIDEO SARL NO LIMIT PRODUCTIONS SA CENTRAL TV ANCIENNEMENT DENOMMEE VIRTUEL CENTER SARL DIGITAL SOUND SARL DIGITAL TELEVISION EGALEMENT DENOMMEE FIRST CAMERA SARL WORLD COMMUNICATION FRANCE
Numéro d'observation
20190
Date d'ajout
06/07/1999
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 06.07.1999 A PRONONCE LA JONCTION DE LA PROCEDURE OUVERTE A L'EGARD DE LA SARL WORLD COMMUNICATIONFRANCE A CELLE OUVERTE LE 29/12/1998 A L'EGARD DE LA SA MEDIA IMAGE ET CELLES OUVERTES LE 10 FEVRIER 1999 AL'ENCONTRE DES SOCIETES : SARL ABSOLUTE VIDEO - SARL NO LIMIT PRODUCTIONS - SA CENTRAL TV ANCIENNEMENT DENOMMEE VIRTUEL CENTER - SARL DIGITAL SOUND - SARL DIGITAL TELEVISION EGALEMENT DENOMMEE FIRST CAMERA - DIT QUE LES OPERATIONS SE POURSUIVRONT SOUS LEREGIME GENERAL ET SOUS PATRIMOINE COMMUN
Numéro d'observation
4942
Date d'ajout
21/04/1999
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 14 04 1999 MODIFIANT LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR. NOUVELLE MISSION DE ASSURER SEUL L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE
Numéro d'observation
4364
Date d'ajout
19/04/1999
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 14.04.1999 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS A COMPTER DU 29.04.1999
Numéro d'observation
91831
Date d'ajout
15/02/1999
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 10.02.1999 A PRONONCE LA JONCTION DE LA SOCIETE AVEC LES SOCIETES SARL ABSOLUTE VIDEO RCS PARIS B 413391012 - SARL NO LIMIT PRODUCITIONS RCS PARIS B 412856676 - SA CENTRAL TV RCS PARIS B 392484424 - SARL DIGITAL SOUND RCS NANTERRE B 412804916 - SARL DIGITAL TELEVISION RCS NANTERRE B 413994112 - SOUS PATRIMOINES COMMUNS
Numéro d'observation
91838
Date d'ajout
15/02/1999
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 10.02.1999 NOMMANT M.SULITZER JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Numéro d'observation
78573
Date d'ajout
29/12/1998
Description
JUGEMENT DU 29.12.98. OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 984975, DATE DE FIN DE PERIODE D'OBSERVATION : 29.04.99, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 18.12.98, JUGE COMMISSAIRE M.CHASSAIS, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT , REPRESENTANT DES CREANCIERS SCP BROUARD-DAUDE 34 RUE SAINTE ANNE 75001 PARIS, ADMINISTRATEUR ME LAFONT 25 RUE GODOT DEMAUROY 75009 PARIS, MISSION DE L'ADMINISTRATEUR ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DEGESTION, DELAI DE DECLARATION DES CREANCES: 2 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
76684
Date d'ajout
18/12/1998
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, EN DATE DU 18.12.98.
Numéro d'observation
15246
Date d'ajout
04/03/1998
Description
DEMISSION POUR ORDRE DE MONSIEUR WAINSTEIN STEPHANE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE A COMPTER DU 09/01/1998
Numéro d'observation
15247
Date d'ajout
04/03/1998
Description
DEMISSION POUR ORDRE DE MONSIEUR DROZE FRANCK EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT A COMPTER DU 15/01/1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).