Entreprise : AINCIA - SIREN 401 556 576
Identité
Dénomination
AINCIA
SIREN (siège)
401 556 576
Date d'immatriculation au RNE
11/07/1995
Début d’activité
25/07/1995
Date de fin de la personne morale
10/07/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé à la chapelle-d'Abondance (74360) Lieudit les Vorges sous l'enseigne Intermarché Distribution de produits pétroliers.
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
LD LES VORGES 74360 LA CHAPELLE D'ABONDANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUBOIS THIERRY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Châteauneuf
Nom, Prénom(s)
LEOGIER-DUBOIS SABRINA , SYLVIE
Nom d'usage
LAURENT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Châtel
Nom, Prénom(s)
PAZ MARIE
Nom d'usage
DUBOIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Châteauneuf
Dénomination
JDA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/07/1995
Siret
40155657600015
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé à la chapelle-d'Abondance (74360) Lieudit les Vorges sous l'enseigne Intermarché Distribution de produits pétroliers.
Adresse
LD LES VORGES
74360 , LA CHAPELLE D'ABONDANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
18/07/2000
Siret
40155657600023
Code APE
4730Z - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACHAT DE CE FONDS DE COMMERCE DE DISTRIBUTION DE CARBURANT, STATION-SERVICE AU PRIX DE 300 000 F. ANCIEN PROPRIETAIRE : MR MOUTHON ANDRE (RCS THONON 67 A 203) L'ESSOR SAVOYARD DU 03.08.2000. OPPOSITIONS : SIEGE DE LA STE. ACTIVITE : STATION-SERVICE EXPLOITATION DIRECTE.
Adresse
LD LES THOULES
74360 , ABONDANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).