Entreprise : SCI FFM - SIREN 401 391 099
Identité
(Entreprise radiée le 13/09/2023)
Dénomination
SCI FFM
SIREN (siège)
401 391 099
Date d'immatriculation au RNE
13/06/1995
Date de fin de la personne morale
12/06/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3430.1 EUR
Adresse du siège
RTE DE REMIRE 97354 REMIRE-MONTJOLY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PK 7
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Frenay DOMINIQUE , MARIE , PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Belz
Nom, Prénom(s)
Mayer VIRGINIE , CLAIRE
Nom d'usage
Frenay
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Belz
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/10/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/05/1995
Siret
40139109900017
Code APE
702A
Adresse
21 LOT AMARYLLIS
97354 , REMIRE-MONTJOLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/06/1995
Siret
40139109900025
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION, CONSTRUCTION ET LA GESTION D'UN PATRIMOINE IMMOBILIER PAR ACHAT, VENTE, APPORT EN SOCIETE, CONSTRUCTION, ENTRETIEN, LOCATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS.
Adresse
RTE Pk 7 route de Remire
97354 , Remire Montjoly - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PK 7
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
13/09/2023
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 31-07-2023 avec date D'effet au 31-07-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
31/05/2023
Description
Dissolution à compter du 12-05-2023, journal publicateur : GUYAWEB du : 17-05-2023, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).