Entreprise : FINANCIERE LORETTE - SIREN 401 293 238
Identité
(Entreprise radiée le 27/01/2020)
Dénomination
FINANCIERE LORETTE
SIREN (siège)
401 293 238
Date d'immatriculation au RNE
06/06/1995
Date de fin de la personne morale
05/06/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
710000 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA BERNACHE 77210 SAMOREAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
GROUPE ZELUS SA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Brie-Comte-Robert
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1995
Siret
40129323800010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
9 RUE GAMBETTA
77210 , AVON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2011
Siret
40129323800028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding
Adresse
RUE Rue de la Bernache Zone Artisanale
77210 , Samoreau - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/11/2019
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 17/10/2019 Dénomination de l'associé unique : T.U.P. au profit de la SAS GROUPE ZELUS, 70 rue du Général LECLERC, 77170 BRIE-COMTE-ROBERT (RCS MELUN 415.290.949) Journal d'annonces légales : Le Moniteur de Seine-et-Marne en date du 09/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
06/06/1995
Description
Historique des observations depuis le 06/06/1995 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A565 le 06/06/1995 --- Publicité au Journal : LE PAYS BRIARD --- Parution au Journal le 09/06/1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).