Entreprise : CUMA DES 400 - SIREN 401 221 999
Identité
(Entreprise radiée le 28/07/2021)
Dénomination
CUMA DES 400
SIREN (siège)
401 221 999
Date d'immatriculation au RNE
15/06/1995
Date de fin de la personne morale
14/06/2035
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital minimum
1000 EUR
Adresse du siège
143 CHE FALAISE 97432 SAINT-PIERRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RAVINE DES CABRIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HOAREAU JULES , SIMON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
HOAREAU FREDERICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
NASSIBOU JEAN , JIMMY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Le tampon
Nom, Prénom(s)
HOAREAU FRED , REMY
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Saint-Pierre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/06/1995
Siret
40122199900014
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Nature de l'établissement
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
208 RUE DES FLAMBOYANTS
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ HOAREAU FRED
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/09/2014
Siret
40122199900022
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise à disposition de matériels et équipements agricoles
Adresse
143 CHE 143 chemin de la Falaise RAVINE DES CABRIS
97432 , Saint-Pierre - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RAVINE DES CABRIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
28/07/2021
Description
RADIATION PAR SUITE DE DISSOLUTION ET CLOTURE DE LA LIQUIDATION A COMPTER DU 24-06-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
02/04/2021
Description
Dissolution à compter du 19-02-2021, journal publicateur : LE QUOTIDIEN DE LA REUNION du : 06-03-2021, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur 244 chemin de la Falaise 97432 Ravine des Cabris.
Numéro d'observation
3332
Date d'ajout
21/10/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2014 : Partant : HOAREAU Louis Geslin, Trésorier Nouveau : NASSIBOU Jean, Jimmy, Trésorier Changement de qualité : HOAREAU Jules Simon, Vice-président devient Président Changement de qualité : HOAREAU Fred Remy, Président devient Vice-président Modifié : HOAREAU Frederick, Secrétaire Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 30/09/2014 : Ancienne adresse : 208 RUE DES FLAMBOYANTS CHEZ MR HOAREAU FRED 97430 TAMPON Nouvelle adresse : 143 chemin de la Falaise 97432 ravine des cabris
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 75 000.00 FRF nouveau montant : 11 433.68 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).