Entreprise : EARL DE LA FEDARIE - SIREN 401 161 633
Identité
Dénomination
EARL DE LA FEDARIE
SIREN (siège)
401 161 633
Date d'immatriculation au RNE
01/06/1995
Début d’activité
01/05/1995
Date de fin de la personne morale
31/05/2045
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Polyculture volailles
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
68850 EUR
Adresse du siège
LA FEDARIE 81300 LABESSIERE-CANDEIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AGASSE CHRISTOPHE , PASCAL , CYRIL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Labessiere Candeil
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1995
Siret
40116163300011
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Polyculture volailles
Autres Activités
Elevage de volailles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA FEDARIE
81300 , LABESSIERE-CANDEIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
29/04/2014
Siret
40116163300029
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Production énergie photovoltaïque.
Autres Activités
Production énergie photovoltaïque.
Adresse
A1825B
81300 , LABESSIERE-CANDEIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA FEDARIE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1287
Date d'ajout
05/05/2014
Description
Ouverture de l'établissement complémentaire situé A1825B - la Fedarie 81300 Labessiere Candeil à compter du 29/04/2014.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
204
Date d'ajout
21/01/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2012 : Partant : AGASSE Christiane Michelle, Gérant(e)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).