Entreprise : SCI DU TRIANGLE - SIREN 401 095 070
Identité
Dénomination
SCI DU TRIANGLE
SIREN (siège)
401 095 070
Date d'immatriculation au RNE
01/06/1995
Début d’activité
17/12/2021
Date de fin de la personne morale
31/05/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition, administration, location de tous terrains et immeubles acquisition, administration, location de tous terrains et immeubles
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
34 RUE DE LA CANOTTE 02000 MONS-EN-LAONNOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARCANDIER BLANCHE , JULIE , GHISLAINE , SUZANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1995
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
MARCANDIER GUY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Laon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/12/2021
Siret
40109507000025
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition, administration, location de tous terrains et immeubles acquisition, administration, location de tous terrains et immeubles
Autres Activités
acquisition, administration, location de tous terrains et immeubles acquisition, administration, location de tous terrains et immeubles
Adresse
34 RUE DE LA CANOTTE
02000 , MONS-EN-LAONNOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/05/1995
Siret
40109507000017
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
31 RUE PAUL DANGENNE
02870 , CREPY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 52 4.49 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/04/1996
Description
--- A COMPTER DU 09.01.96, NOMINATION DE M. MARCANDIER GUY EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE M. LAVIEU RAYMOND, DEMISSIONNAIRE PICARDIE LA GAZETTE DU 12.03.96
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/06/1995
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A219 le 01/06/1995 --- Publicité a u Journal : PICARDIE LA GAZETTE --- Parution au Jo urnal le 16/05/1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).