Entreprise : SCEA GRANDE TERRE SALINES DILLON - SIREN 400 969 184
Identité
Dénomination
SCEA GRANDE TERRE SALINES DILLON
SIREN (siège)
400 969 184
Date d'immatriculation au RNE
07/04/1995
Début d’activité
07/04/1995
Date de fin de la personne morale
06/04/2094
Date de clôture
31/07
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
PRODUCTION DE MELONS
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Qualité
Actif agricole
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
LES SALINES DILLON 97227 SAINTE-ANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHE ALAIN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Saint-Francois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/04/1995
Siret
40096918400029
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
PRODUCTION DE MELONS
Autres Activités
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Adresse
LES SALINES DILLON
97227 , SAINTE-ANNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/10/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/04/1995
Siret
40096918400011
Code APE
011C
Adresse
CITE ADMINISTRATIVE
97290 , LE MARIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3211
Date d'ajout
28/10/2003
Description
Fusion-absorption DISSOLUTION CONFUSION DE LA SOCIETE GRANDE TERRE SALINES DILLON AU PROFIT DE LA SCEA LES SALINES DILLON - RCS ( D 400 969 192° Date d'effet : 31/07/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
955
Date d'ajout
26/02/2003
Description
Changement de gérant PARTANT MR ROUX JEAN-LOUIS NOUVEAU MR RICHE ALAIN A COMPTER DU 01/12/2002
Numéro d'observation
3967
Date d'ajout
23/10/1997
Description
Changement de gérant CO GERANTS PARTANTS MRS HUYGHUES DES ETAGES EMILE ET ALBOUYS PATRICK NOUVEAU GERANT MR ROUX JEAN-LOUIS EN DATE DU 04/09/97
Numéro d'observation
344
Date d'ajout
31/01/1997
Description
Modification autre ANCIEN SIEGE CITE ADMINISTRATIVE DU MARIN 97290 LE MARIN NOUVEAU SIEGE LES SALINES DILLON 97227 STE ANNE GERANT PARTANT MR ROUX JEAN-LOUIS - NOUVEAUX CO-GERANTS MR HUYGHUES DES ETAGES EMILE ET MR ALBOUYS PATRICK EN DATE DU 19/10/96
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).