Entreprise : COPEBA FINANCE - SIREN 400 952 818
Identité
Dénomination
COPEBA FINANCE
SIREN (siège)
400 952 818
Date d'immatriculation au RNE
22/05/1995
Début d’activité
01/05/1995
Date de fin de la personne morale
21/05/2113
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
La prise de tous intérêts et participations, Quelqu'en soit le mode, dans toutes sociétés, affaires ou entreprises françaises Ouetrangeres crées ou a créer, la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, l'achat et la vente de titres toutes prestations de gestion, de direction administrative, commerciale, technique et stratégique, de management, au profit de toutes sociétés ou entreprises, toutes les activités attachées a celles de holding animatrice de ses filiales : conseil de gestion, tenue de la comptabilité, conseil en stratégie, services administratifs, juridiques et financiers
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
102000 EUR
Adresse du siège
128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NICOL STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Voisins le Bretonneux
Nom, Prénom(s)
PERRAULT JEAN , FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
PERROS GUIREC
Dénomination
FM RICHARD ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1995
Siret
40095281800021
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La prise de tous intérêts et participations, Quelqu'en soit le mode, dans toutes sociétés, affaires ou entreprises françaises Ouetrangeres crées ou a créer, la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, l'achat et la vente de titres toutes prestations de gestion, de direction administrative, commerciale, technique et stratégique, de management, au profit de toutes sociétés ou entreprises, toutes les activités attachées a celles de holding animatrice de ses filiales : conseil de gestion, tenue de la comptabilité, conseil en stratégie, services administratifs, juridiques et financiers
Autres Activités
La prise de tous intérêts et participations, Quelqu'en soit le mode, dans toutes sociétés, affaires ou entreprises françaises Ouetrangeres crées ou a créer, la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, l'achat et la vente de titres toutes prestations de gestion, de direction administrative, commerciale, technique et stratégique, de management, au profit de toutes sociétés ou entreprises, toutes les activités attachées a celles de holding animatrice de ses filiales : conseil de gestion, tenue de la comptabilité, conseil en stratégie, services administratifs, juridiques et financiers
Adresse
128 RUE LA BOETIE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1995
Siret
40095281800013
Code APE
652E
Adresse
TOUL AL LAN
22700 , PERROS-GUIREC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
57886
Date d'ajout
19/10/2004
Description
La société a par décision du 27/09/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 01/10/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
57885
Date d'ajout
19/10/2004
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).