Entreprise : CITY OR - SIREN 400 829 784
Identité
Dénomination
CITY OR
SIREN (siège)
400 829 784
Date d'immatriculation au RNE
19/04/1995
Date de fin de la personne morale
04/07/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
85 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND 97418 LE TAMPON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRONDIN JEAN-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
GRONDIN JEAN , MARIE
Nom d'usage
GRONDIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
LE TAMPON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2014
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
40082978400018
Nom commercial
CITY OR
Enseigne
CITY OR
Code APE
3212Z - Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie
Code APRM
3212ZZ - Fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
FABRICATION ET REPARATION DE BIJOUX OR ET ARGENT-BIJOUTERIE
Code APRM
3212ZZ - Fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie
Code APRM
3212ZZ - Fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie
Adresse
85 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND
97418 , LE TAMPON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
19/10/2022
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
04/07/2022
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
1264
Date d'ajout
19/04/2006
Description
Changement de gérant Nomination de M. GRONDIN Jean Marie - 35 Chemin des Grands Nattes - 97430 LE TAMPON en qualité de gérant en remplacement de Mme GRONDIN née HOAREAU Marie Denise, gérante partante Date d'effet : 31/12/2005
Numéro d'observation
2910
Date d'ajout
09/11/1998
Description
MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE QUI DEVIENT UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE (GERANT ASSOCIE UNIQUE) DEMISSION DE MME CATHERINE AH MOYE DE SES FONCTIONS D'ASSOCIEE GERANTE NOMINATION DE MME GRONDIN MARIE DENISE NEE HOARAU EN QUALITE D'ASSOCIEE GERANTE A COMPTER DU 01/10/98
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
UNIPERSONNELLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).