Entreprise : KALLISTE CONSTRUCTIONS - SIREN 400 805 453
Identité
Dénomination
KALLISTE CONSTRUCTIONS
SIREN (siège)
400 805 453
Date d'immatriculation au RNE
28/04/1995
Date de fin de la personne morale
27/04/2045
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
27745.72 EUR
Adresse du siège
8 RUE MONTESPAN 91000 EVRY-COURCOURONNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FISCHBACH MARTIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
GALLOIS MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Sainte-Geneviève-des-Bois
Nom, Prénom(s)
ROUSSEAU PASCAL , MAURICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Soisy-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/10/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/1995
Siret
40080545300018
Nom commercial
KALLISTE CONSTRUCTION
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Marchand de biens, construction de maisons individuelles, promotions immobilières, aménagements Tp espaces verts en France et étranger
Adresse
8 RUE 8 Rue MONTESPAN
91000 , Évry - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
73110
Date d'ajout
05/10/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 05/10/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Souchon Alain-François . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 05/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
30920
Date d'ajout
08/10/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry prononce en date du 08/10/2012 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2012J00648 , date de cessation des paiements le 30/08/2012 , désigne juge commissaire M. Granger , juge commissaire suppléant M. Amiramesa , liquidateur Me Souchon 1 Rue des Mazières 91000 Évry , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 16 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
34348
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).