Entreprise : SCI DU 26 RUE HAUDRY - SIREN 400 764 619
Identité
(Entreprise radiée le 27/12/2017)
Dénomination
SCI DU 26 RUE HAUDRY
SIREN (siège)
400 764 619
Date d'immatriculation au RNE
24/04/1995
Date de fin de la personne morale
23/04/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
17 RTE DU CAP 76310 SAINTE-ADRESSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEFRENE GERARD , ROGER , MARCEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Le Havre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/10/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/04/1995
Siret
40076461900021
Code APE
702A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Acquisition gestion administration de tous biens immobiliers emprunt de tous fonds nécessaires à l'objet cautionnement d'emprunts
Adresse
14 RUE 14 Rue Des Brindes
76600 , Le Havre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1995
Siret
40076461900013
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
17 RTE DU CAP
76310 , SAINTE-ADRESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/006177
Date d'ajout
27/12/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 02/10/2017 Liquidateur : DEFRENE Gérard Roger Marcel Le siège de la liquidation est fixé à : 14 rue des Brindes 76600 Le Havre Journal d'annonces légales : LES AFFICHES DE NORMANDIE en date du 27/12/2017 Actes déposés le 27/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/006178
Date d'ajout
27/12/2017
Description
Radiation du RCS le 27/12/2017 avec effet au 31/10/2017 Type de radiation : Clôture des opérations de liquidation Radiation par suite de clôture de la liquidation - actes déposés le 27/12/2017- les affiches de normandie du 27/12/2017
Numéro d'observation
F05/004887
Date d'ajout
25/11/2005
Description
Transfert du siège social FIN D'EXPLOITATION DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT AU 17 ROUTE DU CAP 76310 SAINTE ADRESSE ET OUVERTURE D'UN NOUVEAU PRINCIPAL ETABLISSEMENT AU 14 RUE DES BRINDES 76600 LE HAVRE EGALEMENT NOUVELLE ADRESSE DU SIEGE SOCIAL ANCIEN GERANT : MR JEAN BRUNET - NOUVEAU GERANT : MR GERARD DEFRENE ACTES DEPOSES LE 25/11/2005 - UNION AGRICOLE DU 10/11/2005 Date d'effet : 13/10/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).