Entreprise : SCI REDAN - SIREN 400 434 486
Identité
(Entreprise radiée le 20/05/2022)
Dénomination
SCI REDAN
SIREN (siège)
400 434 486
Date d'immatriculation au RNE
28/03/1995
Date de fin de la personne morale
27/03/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LES AJONCS D'OR 35140 GOSNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TRAVERS DANIEL , EUGENE , ROGER , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Saint-Aubin-du-Cormier
Nom, Prénom(s)
SIMON RENE , PAUL , JEAN , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Gosné
Nom, Prénom(s)
SIMON JEAN-RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Gévezé
Nom, Prénom(s)
SIMON GAELLA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
PERRIER MONIQUE
Nom d'usage
SIMON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Gosné
Nom, Prénom(s)
TRAVERS FLORENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1984
Commune de résidence
Saint-Aubin-du-Cormier
Nom, Prénom(s)
AUBERT MARIE-THERESE
Nom d'usage
TRAVERS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Saint-Aubin-du-Cormier
Nom, Prénom(s)
TRAVERS AURELIE
Nom d'usage
BARBEDET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Saint-Aubin-du-Cormier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/02/1995
Siret
40043448600017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition et location d'immeubles (début : 07.02.1995)
Adresse
les Ajoncs d'Or
35140 , Gosné - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17336
Date d'ajout
20/05/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 13/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/05/2022
Description
Dissolution à compter du 11/03/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 11/03/2022, liquidateur : SIMON René Paul Jean Marie, siège de la liquidation : les Ajoncs d'Or 35140 Gosné, parution de la publicité légale : Le Pays Malouin paru le 14/04/2022
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).